李曉雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李曉雯的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是安信電氣顧問股份有限公司, 統一編號是22939135.
董監事資料集 資料集的 李曉雯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李曉雯 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安信電氣顧問股份有限公司 | 統一編號: 22939135 |
[ 搜尋所有相關: 李曉雯 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 安信電氣顧問 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 安信電氣顧問 ...)
根據姓名 李曉雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李曉雯 ...) | 李明道 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 松山文創園區臺北文創大樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-2-3 (平裝, 112面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: | 預訂出版日: 109/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 125 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-3-0 (平裝, 125面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 02 25925585 | 公司地址: 臺北市,中山區,中山北路3段27號7樓之10 | 英文名稱: CHEN-YU TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/3/24 上午 12:00:00 | 新北市五股區成泰路1段219之7號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 106 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-6-1 (平裝, 106面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 連絡電話: 0988541933 | 北門里14鄰北華街16號 | 廠商序號: C2019040000015 @ 寵物食品業者資料 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
李明道 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 松山文創園區臺北文創大樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-2-3 (平裝, 112面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: | 預訂出版日: 109/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 125 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-3-0 (平裝, 125面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 02 25925585 | 公司地址: 臺北市,中山區,中山北路3段27號7樓之10 | 英文名稱: CHEN-YU TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/3/24 上午 12:00:00 | 新北市五股區成泰路1段219之7號 @ 合法特定寵物業名單 |
作者: 李曉雯總編輯 | 出版機構: 北市文化基金會藝術村營運部 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 106 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94832-6-1 (平裝, 106面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
連絡電話: 0988541933 | 北門里14鄰北華街16號 | 廠商序號: C2019040000015 @ 寵物食品業者資料 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 李曉雯 ... ]
名稱 安信電氣顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安信電氣顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安信電氣顧問股份有限公司 高雄市鳳山區協和里平等路210巷7號1樓 | 蔡明勳 | 22939135 | 核准設立 |
安信電氣顧問股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區協和里平等路210巷7號1樓 | 負責人: 蔡明勳 | 統編: 22939135 | 核准設立 |
姓名 李曉雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李曉雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雯軒蔬菓行 新北市三重區六張街194巷2弄18號 | 李曉雯 | 83992435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248328) |
永增國際商行 新北市板橋區民生路2段232號1樓之7 | 李曉雯 | 09952113 | 遷他縣市 - 獨資 |
沐設計工作室 新竹縣竹北市北崙里光明三路59號2樓 | 李曉雯 | 21531095 | 歇業 - 獨資 |
宸達小客車租賃有限公司 臺北市中山區中山北路3段27號7樓之10 | 李曉雯 | 23478244 | 核准設立 |
小家不動產有限公司 新竹市東區埔頂路526號 | 李曉雯 | 24612515 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-11) |
陸思達國際有限公司 臺北市中山區南京西路1號6樓之1 | 李曉雯 | 24950992 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-07) |
好蔬福實業社 桃園市桃園區雲林里桃鶯路231巷14號3樓 | 李曉雯 | 26758280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109007009) |
寶月光繩結工作室 臺中市西屯區協和里順和三街89號6樓 | 李曉雯 | 26996749 | 核准設立 - 獨資 |
雯軒蔬菓行 登記地址: 新北市三重區六張街194巷2弄18號 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 83992435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248328) |
永增國際商行 登記地址: 新北市板橋區民生路2段232號1樓之7 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 09952113 | 遷他縣市 - 獨資 |
沐設計工作室 登記地址: 新竹縣竹北市北崙里光明三路59號2樓 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 21531095 | 歇業 - 獨資 |
宸達小客車租賃有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段27號7樓之10 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 23478244 | 核准設立 |
小家不動產有限公司 登記地址: 新竹市東區埔頂路526號 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 24612515 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-11) |
陸思達國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1號6樓之1 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 24950992 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-07) |
好蔬福實業社 登記地址: 桃園市桃園區雲林里桃鶯路231巷14號3樓 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 26758280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109007009) |
寶月光繩結工作室 登記地址: 臺中市西屯區協和里順和三街89號6樓 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 26996749 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李曉雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|