陳姵璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳姵璇的職稱是監察人, 持有股份數是210, 公司名稱是陳楨企業股份有限公司, 統一編號是22942167.
董監事資料集 資料集的 陳姵璇 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳姵璇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1080 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1080 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 |
[ 搜尋所有相關: 陳姵璇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22942167 | 電話號碼: 04-25620121 | 臺中市神岡區溪洲里民權路35之4號 |
統一編號: 22942167 | 電話號碼: 04-25620121 | 臺中市神岡區溪洲里民權路35之4號 |
[ 搜尋所有相關: 陳姵璇 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 陳楨企業 資料。
[ 搜尋所有 陳楨企業 ... ]
根據姓名 陳姵璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳姵璇 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 052843745 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 小漿果、瓜果 | 證書效期: 2027/12/20 | 嘉義縣太保市麻寮里2鄰合德新村40巷13號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 團體會址: 桃園市中壢區中龍街16號 | 成立日期: 1111210 | 理事長: 陳姵璇 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 83230719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路二段600號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 184000 | 所代表法人: | 勤茂精密工業股份有限公司 | 統一編號: 28633483 @ 董監事資料集 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 052843745 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 小漿果、瓜果 | 證書效期: 2027/12/20 | 嘉義縣太保市麻寮里2鄰合德新村40巷13號 @ 臺灣有機農業資訊 |
團體會址: 桃園市中壢區中龍街16號 | 成立日期: 1111210 | 理事長: 陳姵璇 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 83230719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路二段600號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 184000 | 所代表法人: | 勤茂精密工業股份有限公司 | 統一編號: 28633483 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳姵璇 ... ]
陳楨企業股份有限公司 | 地址: 台中市神岡區民權路35號之4 | 電話: 04-2561-2637 |
陳楨企業股份有限公司 | 地址: 台中市神岡區民權路35號之4 | 電話: 04-2562-0121 |
名稱 陳楨企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳楨企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳楨企業股份有限公司 臺中市神岡區溪洲里民權路35之4號 | 林富美 | 22942167 | 核准設立 |
陳楨企業股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區溪洲里民權路35之4號 | 負責人: 林富美 | 統編: 22942167 | 核准設立 |
姓名 陳姵璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳姵璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
姵璇玉石藝術精品店 新北市板橋區中正路320號 | 陳姵璇 | 20281350 | 核准設立 - 獨資 |
楊陳林商號 新竹市東區東園里鐵道路一段58號一樓 | 陳姵璇 | 50700859 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001915) |
韋泰行 臺北市士林區華齡街2巷9號1樓 | 陳姵璇 | 01847384 | 撤銷 - 獨資 |
禾適居室內裝修設計有限公司 桃園市八德區義勇街150之1號6樓 | 陳姵璇 | 24874947 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
詮程商行 彰化縣花壇鄉花壇村中山路1段443號 | 陳姵璇 | 25361584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815912) |
得億室內裝修股份有限公司 臺中市龍井區竹坑里茄投路一段1巷1號1樓 | 陳姵璇 | 28875812 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
媽思商行 金門縣金沙鎮大洋里東溪1之1號 | 陳姵璇 | 41149272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080025577) |
篁澤國際企業社 新北市泰山區明志路2段64號(1樓) | 陳姵璇 | 41385943 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112567) |
姵璇玉石藝術精品店 登記地址: 新北市板橋區中正路320號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 20281350 | 核准設立 - 獨資 |
楊陳林商號 登記地址: 新竹市東區東園里鐵道路一段58號一樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 50700859 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001915) |
韋泰行 登記地址: 臺北市士林區華齡街2巷9號1樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 01847384 | 撤銷 - 獨資 |
禾適居室內裝修設計有限公司 登記地址: 桃園市八德區義勇街150之1號6樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 24874947 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
詮程商行 登記地址: 彰化縣花壇鄉花壇村中山路1段443號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 25361584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815912) |
得億室內裝修股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區竹坑里茄投路一段1巷1號1樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 28875812 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
媽思商行 登記地址: 金門縣金沙鎮大洋里東溪1之1號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 41149272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080025577) |
篁澤國際企業社 登記地址: 新北市泰山區明志路2段64號(1樓) | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 41385943 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112567) |
[ 查詢所有 陳姵璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
|