黃國隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃國隆的職稱是董事, 持有股份數是20, 公司名稱是鈦享工業股份有限公司, 統一編號是22949909.
董監事資料集 資料集的 黃國隆 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃國隆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 鈦享工業股份有限公司 | 統一編號: 22949909 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市大里區大元里大衛路三0號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635075 | 統一編號: 22949909 |
臺中市大里區大元里大衛路三0號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635075 | 統一編號: 22949909 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22949909 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區大元里大衛路28號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22949909 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區大元里大衛路28號 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 鈦享工業 資料。
[ 搜尋所有 鈦享工業 ... ]
根據姓名 黃國隆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃國隆 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃國隆 ... ]
名稱 鈦享工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鈦享工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈦享工業股份有限公司 臺中市大里區大衛路28號 | 廖火南 | 22949909 | 核准設立 |
鈦享工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區大衛路28號 | 負責人: 廖火南 | 統編: 22949909 | 核准設立 |
姓名 黃國隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃國隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃國隆自營計程車行 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 黃國隆 | 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 黃國隆 | 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 黃國隆 | 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 黃國隆 | 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 黃國隆 | 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 黃國隆 | 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 80476294 | 核准設立 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 登記地址: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 80476294 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃國隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|