黃國隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃國隆的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是永昌小客車租賃有限公司, 統一編號是22965689.
無其他 永昌小客車租賃 資料。
[ 搜尋所有 永昌小客車租賃 ... ]
根據姓名 黃國隆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃國隆 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃國隆 ... ]
永昌小客車租賃有限公司 | 地址: 新北市板橋區大觀路二段174巷104弄21號3樓 | 電話: 02-8968-3241 |
名稱 永昌小客車租賃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永昌小客車租賃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永昌小客車租賃有限公司 新北市板橋區大觀路2段174巷104弄21號 | 黃國隆 | 22965689 | 核准設立 |
永昌小客車租賃有限公司 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段174巷104弄21號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 22965689 | 核准設立 |
姓名 黃國隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃國隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃國隆自營計程車行 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 黃國隆 | 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 黃國隆 | 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 黃國隆 | 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 黃國隆 | 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 黃國隆 | 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 黃國隆 | 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 80476294 | 核准設立 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 登記地址: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 80476294 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃國隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
|