廖國棟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖國棟的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是瓏毅工業股份有限公司, 統一編號是22972513.
董監事資料集 資料集的 廖國棟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖國棟 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瓏毅工業股份有限公司 | 統一編號: 22972513 |
[ 搜尋所有相關: 廖國棟 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市太平區太平里合利街12號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99644609 | 統一編號: 22972513 |
臺中市太平區太平里合利街12號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99644609 | 統一編號: 22972513 |
[ 搜尋所有相關: 廖國棟 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 22972513 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里合利街12號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 22972513 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里合利街12號 |
[ 搜尋所有相關: 廖國棟 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 瓏毅工業 資料。
[ 搜尋所有 瓏毅工業 ... ]
根據姓名 廖國棟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖國棟 ...) | 開始時間: 2017/10/9 | 結束時間: 2017/10/11 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 中華民國106年國慶焰火將於10月10日晚上7點在臺東施放,當天將在卑南溪出海口分為六個主題,施放26,833顆砲彈,台東縣黃健庭縣長感謝蘇嘉全院長及國慶籌委會給予台東這個機會,也歡迎全國鄉親來台東,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 團體會址: 臺北市大同區環河北路1段295-3號4樓 | 成立日期: 0891213 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 桃園市桃園區330中平路98號21樓之1 | 成立日期: 0971207 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 桃園市楊梅區蘋果路172-1號 | 成立日期: 0951216 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 國明科技股份有限公司 | 統一編號: 23748802 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國翔自動化科技有限公司 | 統一編號: 28146483 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 廖國棟 | 設立時間: 0971207 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 負責人: 廖國棟 | 設立時間: 0891213 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
開始時間: 2017/10/9 | 結束時間: 2017/10/11 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 中華民國106年國慶焰火將於10月10日晚上7點在臺東施放,當天將在卑南溪出海口分為六個主題,施放26,833顆砲彈,台東縣黃健庭縣長感謝蘇嘉全院長及國慶籌委會給予台東這個機會,也歡迎全國鄉親來台東,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
團體會址: 臺北市大同區環河北路1段295-3號4樓 | 成立日期: 0891213 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 桃園市桃園區330中平路98號21樓之1 | 成立日期: 0971207 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 桃園市楊梅區蘋果路172-1號 | 成立日期: 0951216 | 理事長: 廖國棟 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 國明科技股份有限公司 | 統一編號: 23748802 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國翔自動化科技有限公司 | 統一編號: 28146483 @ 董監事資料集 |
負責人: 廖國棟 | 設立時間: 0971207 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
負責人: 廖國棟 | 設立時間: 0891213 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 廖國棟 ... ]
名稱 瓏毅工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 瓏毅工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瓏毅工業股份有限公司 臺中市太平區合利街12號1樓 | 廖美枝 | 22972513 | 核准設立 |
瓏毅工業股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區合利街12號1樓 | 負責人: 廖美枝 | 統編: 22972513 | 核准設立 |
姓名 廖國棟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖國棟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廖國棟自營計程車 臺北市中正區青年路178巷20號4樓 | 廖國棟 | 05640379 | 核准設立 - 獨資 |
國翔自動化科技有限公司 臺中市烏日區東園里溪南路1段680巷578號 | 廖國棟 | 28146483 | 核准設立 |
均基企業社 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段162巷223號1樓 | 廖國棟 | 09319978 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040662525) |
隆葳有限公司 花蓮縣花蓮市民心里華德街47巷8號1樓 | 廖國棟 | 42574627 | 核准設立 |
華國工藝社 新竹市北區中寮里延平路306號 | 廖國棟 | 47013499 | 歇業 - 獨資 |
行能股份有限公司 臺北市中正區金門街24巷24之9號3樓 | 廖國棟 | 52467230 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-15) |
國鼎商行 臺中市南屯區大興里精誠路754巷28號1樓 | 廖國棟 | 52480634 | 歇業 - 獨資 |
五嘉貿易有限公司 新北市板橋區四川路1段6號 | 廖國棟 | 69286276 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-08) |
廖國棟自營計程車 登記地址: 臺北市中正區青年路178巷20號4樓 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 05640379 | 核准設立 - 獨資 |
國翔自動化科技有限公司 登記地址: 臺中市烏日區東園里溪南路1段680巷578號 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 28146483 | 核准設立 |
均基企業社 登記地址: 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段162巷223號1樓 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 09319978 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040662525) |
隆葳有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市民心里華德街47巷8號1樓 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 42574627 | 核准設立 |
華國工藝社 登記地址: 新竹市北區中寮里延平路306號 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 47013499 | 歇業 - 獨資 |
行能股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區金門街24巷24之9號3樓 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 52467230 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-15) |
國鼎商行 登記地址: 臺中市南屯區大興里精誠路754巷28號1樓 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 52480634 | 歇業 - 獨資 |
五嘉貿易有限公司 登記地址: 新北市板橋區四川路1段6號 | 負責人: 廖國棟 | 統編: 69286276 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-08) |
[ 查詢所有 廖國棟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
|