曾麗美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾麗美的職稱是監察人, 持有股份數是60, 公司名稱是菊記實業股份有限公司, 統一編號是22981674.
無其他 菊記實業 資料。
[ 搜尋所有 菊記實業 ... ]
根據姓名 曾麗美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾麗美 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 曾麗美 ... ]
名稱 菊記實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 菊記實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
菊記實業股份有限公司 臺南市北區西門路四段一九巷三八弄一○號 | | 22981674 | 廢止 (091年07月30日 經授中字 第0913472935號) |
菊記實業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區西門路四段一九巷三八弄一○號 | 統編: 22981674 | 廢止 (091年07月30日 經授中字 第0913472935號) |
姓名 曾麗美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾麗美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
四季婚紗社 基隆市仁愛區玉田里仁三路15號1、2、3樓及17號1樓 | 曾麗美 | 26138640 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070000183) |
成美工程行 彰化縣秀水鄉安東村長安巷99號 | 曾麗美 | 45458256 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822929) |
美在巷弄工作室 臺北市松山區民生東路4段97巷1弄21號 | 曾麗美 | 81648014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084115908) |
釆邑咖啡店 高雄市新興區振華里中山2路470號2樓 | 曾麗美 | 06840353 | 核准設立 - 獨資 |
飛行船服裝行 花蓮縣花蓮市博愛街一五五號 | 曾麗美 | 08128563 | 歇業 - 獨資 |
品緣樂透商行 新北市三重區三和路2段1之4號1樓 | 曾麗美 | 09946345 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231338) |
峯琳服飾店 臺北市中山區新生北路2段133巷37號1樓 | 曾麗美 | 12398244 | 歇業 - 獨資 |
明道素食園 臺北市大安區建國南路2段151巷30號1樓 | 曾麗美 | 13459752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114107697) |
四季婚紗社 登記地址: 基隆市仁愛區玉田里仁三路15號1、2、3樓及17號1樓 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 26138640 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070000183) |
成美工程行 登記地址: 彰化縣秀水鄉安東村長安巷99號 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 45458256 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822929) |
美在巷弄工作室 登記地址: 臺北市松山區民生東路4段97巷1弄21號 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 81648014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084115908) |
釆邑咖啡店 登記地址: 高雄市新興區振華里中山2路470號2樓 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 06840353 | 核准設立 - 獨資 |
飛行船服裝行 登記地址: 花蓮縣花蓮市博愛街一五五號 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 08128563 | 歇業 - 獨資 |
品緣樂透商行 登記地址: 新北市三重區三和路2段1之4號1樓 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 09946345 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231338) |
峯琳服飾店 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段133巷37號1樓 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 12398244 | 歇業 - 獨資 |
明道素食園 登記地址: 臺北市大安區建國南路2段151巷30號1樓 | 負責人: 曾麗美 | 統編: 13459752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114107697) |
[ 查詢所有 曾麗美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|