吳麗珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗珠的職稱是董事長, 持有股份數是1240000, 公司名稱是勤耕精鑄股份有限公司, 統一編號是22984378.
董監事資料集 資料集的 吳麗珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳麗珠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 371250 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 371250 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 勤耕精鑄股份有限公司 | 統一編號: 22984378 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22984378 | 電話號碼: 049-2325747 | 南投縣南投市東閔路645號1樓 |
統一編號: 22984378 | 電話號碼: 049-2325747 | 南投縣南投市東閔路645號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 勤耕精鑄 資料。
[ 搜尋所有 勤耕精鑄 ... ]
根據姓名 吳麗珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗珠 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳麗珠 ... ]
名稱 勤耕精鑄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 勤耕精鑄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勤耕精鑄股份有限公司 南投縣南投市東閔路645號1樓 | 吳麗珠 | 22984378 | 核准設立 |
勤耕精鑄股份有限公司 登記地址: 南投縣南投市東閔路645號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 22984378 | 核准設立 |
姓名 吳麗珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳麗珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳麗珠髮廊 雲林縣斗六市中和里太平路140號1樓 | 吳麗珠 | 47401343 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120023993) |
展兆工程行 苗栗縣苗栗市福麗里至公路429巷68號 | 吳麗珠 | 82377762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003017) |
麗遠不動產仲介經紀有限公司 高雄市鹽埕區五福四路128之34號9樓 | 吳麗珠 | 90554240 | 核准設立 |
葵太佶有限公司 基隆市七堵區正光里光明路9號13樓 | 黃吳麗珠 | 27878609 | 核准設立 |
富麗商店 新北市三重區大同南路?003號?0樓 | 吳麗珠 | 02201854 | 核准設立 - 獨資 |
展富工程行 苗栗縣苗栗市福麗里饒平街51巷3號1樓 | 吳麗珠 | 38981165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071000506) |
紅姑娘服飾店 臺北市中山區四平街67號1樓 | 吳麗珠 | 01274581 | 撤銷 - 獨資 |
鴻吉企業社 臺北市南港區金龍路7號3樓 | 吳麗珠 | 01657378 | 歇業 - 獨資 |
吳麗珠髮廊 登記地址: 雲林縣斗六市中和里太平路140號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 47401343 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120023993) |
展兆工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里至公路429巷68號 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 82377762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003017) |
麗遠不動產仲介經紀有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區五福四路128之34號9樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 90554240 | 核准設立 |
葵太佶有限公司 登記地址: 基隆市七堵區正光里光明路9號13樓 | 負責人: 黃吳麗珠 | 統編: 27878609 | 核准設立 |
富麗商店 登記地址: 新北市三重區大同南路?003號?0樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 02201854 | 核准設立 - 獨資 |
展富工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里饒平街51巷3號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 38981165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071000506) |
紅姑娘服飾店 登記地址: 臺北市中山區四平街67號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 01274581 | 撤銷 - 獨資 |
鴻吉企業社 登記地址: 臺北市南港區金龍路7號3樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 01657378 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳麗珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
|