劉啟中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉啟中的職稱是監察人, 持有股份數是260, 公司名稱是石標股份有限公司, 統一編號是22996199.
根據名稱 石標 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 石標 ...) | 開放時間: 9:00~17:00 週一及除夕休館 | | 電話: 886-6-5894800 | 地址: 臺南市744新市區中心東路12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 週二~週日09:00~11:00、14:00~16:00 | | 電話: 886-6-2328026 | 地址: 臺南市710永康區中山北路499巷24弄38號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: +886-6-5894800 | 開放時間: 9:00~17:00 週一及除夕休館
(最後入館時間為16:30) | 分類: 生態教育 | 744 臺南市新市區中心東路12號 @ 臺南景點 |
| 開放時間: 全天候開放 | | 電話: 886-8-9832139 | 地址: 臺東縣962長濱鄉忠勇村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺灣珠寶藝術院 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺灣珠寶藝術院 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/11 @ 文化部研習課程 |
開放時間: 9:00~17:00 週一及除夕休館 | | 電話: 886-6-5894800 | 地址: 臺南市744新市區中心東路12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 週二~週日09:00~11:00、14:00~16:00 | | 電話: 886-6-2328026 | 地址: 臺南市710永康區中山北路499巷24弄38號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-5894800 | 開放時間: 9:00~17:00 週一及除夕休館
(最後入館時間為16:30) | 分類: 生態教育 | 744 臺南市新市區中心東路12號 @ 臺南景點 |
開放時間: 全天候開放 | | 電話: 886-8-9832139 | 地址: 臺東縣962長濱鄉忠勇村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺灣珠寶藝術院 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺灣珠寶藝術院 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/11 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 石標 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 利易士股份有限公司 | 統一編號: 52356868 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 利易士股份有限公司 | 統一編號: 52356868 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉啟中 ... ]
名稱 石標 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 石標)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
石標股份有限公司 臺中市太平區光興路一八二之六號 | | 22996199 | 解散 (086年06月23日 建三甲字 第086187622號) |
石標股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區光興路一八二之六號 | 統編: 22996199 | 解散 (086年06月23日 建三甲字 第086187622號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
|