林淑堯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑堯的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是八地股份有限公司, 統一編號是23053751.
根據名稱 八地 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 八地 ...) | 場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新竹縣新豐鄉新興路三九九號 | 公告管制日期: 2024-01-25 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 目前為南港輪胎股份有限公司新豐廠從事橡膠製品製造業 | 場址代碼: J10213 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 鉅瀧營造有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 彰化縣 | 裁處時間: 2024-04-02 | 違反時間: 2024-01-22 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市汐止區大同路三段三○七號 | 公告管制日期: 2017-03-28 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 原為勝泰鋼鐵股份有限公司,現租借給加油站、資源回收業、車輛保養廠使用。 | 場址代碼: F10308 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 場址管制類型: 公告解除控制場址 | 場址地址: | 公告管制日期: 2017-03-10 | 公告解除日期: 2021-07-21 | 場址類型: 農地 | 場址使用狀態: 原為農地,現已停耕 | 場址代碼: H14160 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市新店區寶橋路二三三號 | 公告管制日期: 2018-03-26 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 現為台灣通用器材股份有限公司運作中工廠 | 場址代碼: F10327 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 場址管制類型: 公告為整治場址 | 場址地址: 新北市瑞芳區金瓜石金光路八號 | 公告管制日期: 2018-08-15 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 該場址原有之廠房及煙道已無營運及使用,目前為廢棄之狀態。新北市瑞芳區黃金段103、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119... | 場址代碼: F10055 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市新莊區西盛里瓊林南路三○五巷二、四、六及瓊林南路三○七、三○九、三一一、三一三號 | 公告管制日期: 2022-07-21 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 晟鈦股份有限公司現運作中。 | 場址代碼: F10404 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
| 場址管制類型: 公告解除整治場址 | 場址地址: 臺南市新市區中山路七六號 | 公告管制日期: 2018-08-15 | 公告解除日期: 2024-01-15 | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 運作中工廠 | 場址代碼: D10341 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新竹縣新豐鄉新興路三九九號 | 公告管制日期: 2024-01-25 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 目前為南港輪胎股份有限公司新豐廠從事橡膠製品製造業 | 場址代碼: J10213 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 鉅瀧營造有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 彰化縣 | 裁處時間: 2024-04-02 | 違反時間: 2024-01-22 @ 列管事業污染源裁處資料 |
場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市汐止區大同路三段三○七號 | 公告管制日期: 2017-03-28 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 原為勝泰鋼鐵股份有限公司,現租借給加油站、資源回收業、車輛保養廠使用。 | 場址代碼: F10308 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告解除控制場址 | 場址地址: | 公告管制日期: 2017-03-10 | 公告解除日期: 2021-07-21 | 場址類型: 農地 | 場址使用狀態: 原為農地,現已停耕 | 場址代碼: H14160 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市新店區寶橋路二三三號 | 公告管制日期: 2018-03-26 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 現為台灣通用器材股份有限公司運作中工廠 | 場址代碼: F10327 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告為整治場址 | 場址地址: 新北市瑞芳區金瓜石金光路八號 | 公告管制日期: 2018-08-15 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 該場址原有之廠房及煙道已無營運及使用,目前為廢棄之狀態。新北市瑞芳區黃金段103、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119... | 場址代碼: F10055 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告為控制場址 | 場址地址: 新北市新莊區西盛里瓊林南路三○五巷二、四、六及瓊林南路三○七、三○九、三一一、三一三號 | 公告管制日期: 2022-07-21 | 公告解除日期: | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 晟鈦股份有限公司現運作中。 | 場址代碼: F10404 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告解除整治場址 | 場址地址: 臺南市新市區中山路七六號 | 公告管制日期: 2018-08-15 | 公告解除日期: 2024-01-15 | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 運作中工廠 | 場址代碼: D10341 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
[ 搜尋所有 八地 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 四毅企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 四毅企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林淑堯 ... ]
名稱 八地 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 八地)
八地建設股份有限公司 登記地址: 金門縣金沙鎮新前墩39號 | 負責人: 楊世發 | 統編: 94253196 | 核准設立 |
八地大業有限公司 登記地址: 新北市新店區五峰路73號3樓 | 負責人: 師騫 | 統編: 28532871 | 核准設立 |
八地茶業商行 登記地址: 高雄市苓雅區中正里林德街10巷10之1號 | 負責人: 李光炎 | 統編: 99709625 | 歇業 - 獨資 |
八地土木包工業 登記地址: 臺中市豐原區南田里水源路六八巷三六八號一樓 | 負責人: 詹茂松 | 統編: 90949011 | 歇業 - 獨資 |
台北市內湖區東湖段一小段十八地號土地﹝聯邦合家歡社區富貴區﹞都市更新會 登記地址: 臺北市內湖區蘆洲里安美街161號4樓 | 統編: 99947226 |
台北市松山區寶清段七小段六八八地號東星大樓都市更新會 登記地址: 臺北市南港區三重里重陽路551號4樓 | 統編: 13998597 |
蟲登八地生態設計工作室 登記地址: 臺中市北屯區平心里瀋陽路3段4號1樓 | 負責人: 賴淑女 | 統編: 08816528 | 核准停業 - 獨資 |
八地商行 登記地址: 臺中市豐原區南田里水源路68巷368號1樓 | 負責人: 陳秀珠 | 統編: 17389906 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050878053) |
[ 查詢所有 八地 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
|