廖春美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖春美的職稱是監察人, 持有股份數是12, 公司名稱是冠錄電子股份有限公司, 統一編號是23086155.
無其他 冠錄電子 資料。
[ 搜尋所有 冠錄電子 ... ]
根據姓名 廖春美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖春美 ...) | (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 54894759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區圳堵里三民路625號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 廖春美主編 | 出版機構: 新北市土城藝術文化促進會 | 版次: | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98501-0-0 (平裝, NT$500, 80面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 54894759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區圳堵里三民路625號1樓 @ 登記工廠名錄 |
作者: 廖春美主編 | 出版機構: 新北市土城藝術文化促進會 | 版次: | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98501-0-0 (平裝, NT$500, 80面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 廖春美 ... ]
名稱 冠錄電子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 冠錄電子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠錄電子股份有限公司 桃園市桃園區介壽路五四三巷五號 | | 23086155 | 廢止 (文號: 2006-12-18 經授中字 第0953488616號) |
冠錄電子股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區介壽路五四三巷五號 | 統編: 23086155 | 廢止 (文號: 2006-12-18 經授中字 第0953488616號) |
姓名 廖春美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖春美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廖春美自營計程車行 新北市淡水區油車口133之3號5樓 | 廖春美 | 02259222 | 歇業 - 獨資 |
精美偶藝社 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝5-2號一樓 | 廖春美 | 47399894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054806) |
東慶塑膠實業社 新北市林口區工六路52號?7樓 | 廖春美 | 02073746 | 核准設立 - 獨資 |
國民商店 彰化縣溪州鄉潮洋村民生路一段107號 | 廖春美 | 06007466 | 歇業 - 獨資 |
茂吉果菜行 雲林縣二崙鄉油車村文化路三四巷一八號 | 廖春美 | 06219124 | 核准設立 - 獨資 |
陸臻企業社 臺中市神岡區新庄里中平路399號 | 廖春美 | 14799765 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090860403) |
永大房屋 南投縣草屯鎮上林里太平路一段五號一樓 | 廖春美 | 19239051 | 歇業 - 獨資 |
鴻宇企業社 雲林縣二崙鄉油車村文化路二O五巷一七號一樓 | 廖春美 | 45777630 | 歇業 - 獨資 |
廖春美自營計程車行 登記地址: 新北市淡水區油車口133之3號5樓 | 負責人: 廖春美 | 統編: 02259222 | 歇業 - 獨資 |
精美偶藝社 登記地址: 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝5-2號一樓 | 負責人: 廖春美 | 統編: 47399894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054806) |
東慶塑膠實業社 登記地址: 新北市林口區工六路52號?7樓 | 負責人: 廖春美 | 統編: 02073746 | 核准設立 - 獨資 |
國民商店 登記地址: 彰化縣溪州鄉潮洋村民生路一段107號 | 負責人: 廖春美 | 統編: 06007466 | 歇業 - 獨資 |
茂吉果菜行 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村文化路三四巷一八號 | 負責人: 廖春美 | 統編: 06219124 | 核准設立 - 獨資 |
陸臻企業社 登記地址: 臺中市神岡區新庄里中平路399號 | 負責人: 廖春美 | 統編: 14799765 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090860403) |
永大房屋 登記地址: 南投縣草屯鎮上林里太平路一段五號一樓 | 負責人: 廖春美 | 統編: 19239051 | 歇業 - 獨資 |
鴻宇企業社 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村文化路二O五巷一七號一樓 | 負責人: 廖春美 | 統編: 45777630 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖春美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|