林劍龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林劍龍的職稱是董事, 持有股份數是4940000, 公司名稱是龍威營造有限公司, 統一編號是23087393.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: | 龍威營造有限公司 | 統一編號: 23087393 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: | 龍威營造有限公司 | 統一編號: 23087393 |
[ 搜尋所有相關: 林劍龍 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 龍威營造 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 龍威營造 ...) | 登錄日期: 1070723 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 組織識別碼: EB23087393 | 狀態碼: T | 更新時間: 2020-03-02 16:34:30 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 得標廠商名稱: 龍威營造有限公司 | 決標金額: 409260000 | 決標日期: 20240731 | 招標機關: 高雄市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
登錄日期: 1070723 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
組織識別碼: EB23087393 | 狀態碼: T | 更新時間: 2020-03-02 16:34:30 @ 公文電子交換系統地址簿 |
得標廠商名稱: 龍威營造有限公司 | 決標金額: 409260000 | 決標日期: 20240731 | 招標機關: 高雄市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
[ 搜尋所有 龍威營造 ... ]
根據姓名 林劍龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林劍龍 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照B據點 |
| 電話: 06-7264649 | 地址: 臺南市佳里區興化里14鄰佳里興545之12號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 林劍龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 06-7264649 | 地址: 臺南市佳里區佳興里佳里興545之12號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 林劍龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 合資企業有限公司 | 統一編號: 75931792 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照B據點 |
電話: 06-7264649 | 地址: 臺南市佳里區興化里14鄰佳里興545之12號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 林劍龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7266993 | 機構負責人姓名: 林劍龍 | 機構代碼: BF1400044 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區興化里545之11號 @ 長照ABC據點 |
電話: 06-7264649 | 地址: 臺南市佳里區佳興里佳里興545之12號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 林劍龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 合資企業有限公司 | 統一編號: 75931792 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林劍龍 ... ]
龍威營造有限公司 | 地址: 高雄市鳳山區光復路二段303號 | 電話: 07-747-5717 |
名稱 龍威營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍威營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍威營造有限公司 高雄市鳳山區光復路二段303號 | 林劍都 | 23087393 | 核准設立 |
龍威營造有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區光復路二段303號 | 負責人: 林劍都 | 統編: 23087393 | 核准設立 |
姓名 林劍龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林劍龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林劍龍自營計程車 臺北市北投區自強街5巷100弄5號1樓 | 林劍龍 | 01362655 | 核准設立 - 獨資 |
合資企業有限公司 高雄市鳳山區光復路2段303號 | 林劍龍 | 75931792 | 核准設立 |
林劍龍自營計程車 登記地址: 臺北市北投區自強街5巷100弄5號1樓 | 負責人: 林劍龍 | 統編: 01362655 | 核准設立 - 獨資 |
合資企業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區光復路2段303號 | 負責人: 林劍龍 | 統編: 75931792 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|