陳志遠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志遠的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是朋廣股份有限公司, 統一編號是23150563.
| 公司名稱: 朋廣股份有限公司 | 到職日期: 0771206 | 統一編號: 23150563 |
公司名稱: 朋廣股份有限公司 | 到職日期: 0771206 | 統一編號: 23150563 |
[ 搜尋所有相關: 陳志遠 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 朋廣 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 朋廣 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3800 | 所代表法人: | 三朋廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 20914539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 三朋廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 20914539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 歐朋廣告印刷事業有限公司 | 統一編號: 52919683 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳朋廣告行銷有限公司 | 統一編號: 53757638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 育朋廣告有限公司 | 統一編號: 82809522 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 廣士有限公司 | 玖豐預拌混凝土股份有限公司 | 統一編號: 25195777 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3800 | 所代表法人: | 三朋廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 20914539 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 三朋廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 20914539 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 歐朋廣告印刷事業有限公司 | 統一編號: 52919683 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳朋廣告行銷有限公司 | 統一編號: 53757638 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 育朋廣告有限公司 | 統一編號: 82809522 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 廣士有限公司 | 玖豐預拌混凝土股份有限公司 | 統一編號: 25195777 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 朋廣 ... ]
根據姓名 陳志遠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志遠 ...) | Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 事務所所在地: 台中市霧峰區育德街51巷33號 | 建築師姓名: 陳志遠 | 開業證號: 建開證字第N000778號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 馨遠國際有限公司 | 統一編號: 80254053 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 遠升科技有限公司 | 到職日期: 0971002 | 統一編號: 24246200 @ 公司登記經理人資料集 |
| 開始時間: 2019-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/10/26 | 結束時間: 2019/10/27 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
事務所所在地: 台中市霧峰區育德街51巷33號 | 建築師姓名: 陳志遠 | 開業證號: 建開證字第N000778號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 馨遠國際有限公司 | 統一編號: 80254053 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 遠升科技有限公司 | 到職日期: 0971002 | 統一編號: 24246200 @ 公司登記經理人資料集 |
開始時間: 2019-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/10/26 | 結束時間: 2019/10/27 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 陳志遠 ... ]
名稱 朋廣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 朋廣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宥朋廣告社 彰化縣和美鎮山犁里仁里路23號 | 陳宥朋 | 88446914 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1120817653) |
三朋廣告事業股份有限公司 臺北市中山區民權西路35號6樓之2 | 徐煒程 | 20914539 | 核准設立 |
育朋廣告有限公司 臺北市文山區保儀路177號 | 鄭守益 | 82809522 | 核准設立 |
佳朋廣告行銷有限公司 臺北市文山區羅斯福路6段12號2樓 | 胡佳蕙 | 53757638 | 核准設立 |
朋廣工業社 彰化縣和美鎮犁盛里東平路18號 | 伍彰鴻 | 08342466 | 核准設立 - 獨資 |
有朋廣告社 彰化縣彰化市香山里彰南路二段三四八巷一六七號十一樓(限辦公室使用) | 簡志勝 | 14631099 | 歇業 - 獨資 |
雅朋廣告行銷企業社 宜蘭縣宜蘭市建業里建蘭北路二九九號一樓 | 劉志鵬 | 49893301 | 歇業 - 獨資 |
輔朋廣告事業有限公司 臺北市大同區承德路3段129巷17號1樓 | | 97451183 | 廢止 (文號: 2002-1-18 府建商字 第09101289000號) |
宥朋廣告社 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里仁里路23號 | 負責人: 陳宥朋 | 統編: 88446914 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1120817653) |
三朋廣告事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權西路35號6樓之2 | 負責人: 徐煒程 | 統編: 20914539 | 核准設立 |
育朋廣告有限公司 登記地址: 臺北市文山區保儀路177號 | 負責人: 鄭守益 | 統編: 82809522 | 核准設立 |
佳朋廣告行銷有限公司 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路6段12號2樓 | 負責人: 胡佳蕙 | 統編: 53757638 | 核准設立 |
朋廣工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮犁盛里東平路18號 | 負責人: 伍彰鴻 | 統編: 08342466 | 核准設立 - 獨資 |
有朋廣告社 登記地址: 彰化縣彰化市香山里彰南路二段三四八巷一六七號十一樓(限辦公室使用) | 負責人: 簡志勝 | 統編: 14631099 | 歇業 - 獨資 |
雅朋廣告行銷企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市建業里建蘭北路二九九號一樓 | 負責人: 劉志鵬 | 統編: 49893301 | 歇業 - 獨資 |
輔朋廣告事業有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段129巷17號1樓 | 統編: 97451183 | 廢止 (文號: 2002-1-18 府建商字 第09101289000號) |
[ 查詢所有 朋廣 ... ]
姓名 陳志遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
遠志企業社 桃園縣桃園市三民里壽山路202號7樓之1 | 陳志遠 | 26626583 | 核准設立 - 獨資 |
志遠商店 金門縣金城鎮東門里模範街35號 | 陳志遠 | 31774681 | 核准設立 - 獨資 |
志遠娃娃商行 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1099號1樓 | 陳志遠 | 72736536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004449) |
志遠車業 高雄市前鎮區武營路47巷46號 | 陳志遠 | 82735281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860932500) |
志遠漁行 苗栗縣頭份鎮下興里4鄰水源路223號 | 陳志遠 | 25209202 | 歇業 - 獨資 |
志遠娃娃商行 新北市新莊區新泰路345號(1樓) | 陳志遠 | 50654594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068129131) |
銘遠商行 臺中市豐原區西湳里三豐路一段365號1樓 | 陳志遠 | 40704005 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080864089) |
馨遠國際有限公司 臺中市北區賴村里五常街261巷13號 | 陳志遠 | 80254053 | 核准設立 |
遠志企業社 登記地址: 桃園縣桃園市三民里壽山路202號7樓之1 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 26626583 | 核准設立 - 獨資 |
志遠商店 登記地址: 金門縣金城鎮東門里模範街35號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 31774681 | 核准設立 - 獨資 |
志遠娃娃商行 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1099號1樓 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 72736536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004449) |
志遠車業 登記地址: 高雄市前鎮區武營路47巷46號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 82735281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860932500) |
志遠漁行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮下興里4鄰水源路223號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 25209202 | 歇業 - 獨資 |
志遠娃娃商行 登記地址: 新北市新莊區新泰路345號(1樓) | 負責人: 陳志遠 | 統編: 50654594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068129131) |
銘遠商行 登記地址: 臺中市豐原區西湳里三豐路一段365號1樓 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 40704005 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080864089) |
馨遠國際有限公司 登記地址: 臺中市北區賴村里五常街261巷13號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 80254053 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳志遠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
|