劉秋梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉秋梅的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是杰昌寶石有限公司, 統一編號是23206638.
| 統一編號: 23206638 | 電話號碼: 02-25012066 | 新北市新莊區瓊林路瓊英巷13弄3號 |
統一編號: 23206638 | 電話號碼: 02-25012066 | 新北市新莊區瓊林路瓊英巷13弄3號 |
[ 搜尋所有相關: 劉秋梅 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 杰昌寶石 資料。
[ 搜尋所有 杰昌寶石 ... ]
根據姓名 劉秋梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉秋梅 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/1/3 上午 12:00:00 | 高雄市路竹區中興路260號 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 恆陽健康生技醫藥有限公司 | 統一編號: 45110072 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/1/3 上午 12:00:00 | 高雄市路竹區中興路260號 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 恆陽健康生技醫藥有限公司 | 統一編號: 45110072 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉秋梅 ... ]
名稱 杰昌寶石 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 杰昌寶石)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
杰昌寶石有限公司 新北市新莊區瓊林路瓊英巷13弄3號 | 劉秋梅 | 23206638 | 核准設立 |
杰昌寶石有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊林路瓊英巷13弄3號 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 23206638 | 核准設立 |
姓名 劉秋梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉秋梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
梅氏建設有限公司 桃園縣桃園市忠一路三六號 | 劉秋梅 | 89554622 | 核准設立 |
妃利美容材料行 臺南市歸仁區南保里民權六街29號1樓 | 劉秋梅 | 01357219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039886) |
中發實業工廠 聖德巷73號 | 劉秋梅 | 08372329 | 撤銷 - 合夥 |
百分百檳榔店 桃園市平鎮區莊敬里中豐路山頂段85號1樓 | 劉秋梅 | 17683181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007314) |
達誠鋁門窗工程行 苗栗縣頭份市民生里新生街48號1樓 | 劉秋梅 | 25267379 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071002593) |
悠爾企業社 新竹縣竹北市文化里40鄰吳濁流路83號 | 劉秋梅 | 41481474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070300990) |
恆陽健康生技醫藥有限公司 桃園市中壢區中建里延平路500號9樓之5 | 劉秋梅 | 45110072 | 核准設立 |
梅氏建設有限公司 登記地址: 桃園縣桃園市忠一路三六號 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 89554622 | 核准設立 |
妃利美容材料行 登記地址: 臺南市歸仁區南保里民權六街29號1樓 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 01357219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039886) |
中發實業工廠 登記地址: 聖德巷73號 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 08372329 | 撤銷 - 合夥 |
百分百檳榔店 登記地址: 桃園市平鎮區莊敬里中豐路山頂段85號1樓 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 17683181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007314) |
達誠鋁門窗工程行 登記地址: 苗栗縣頭份市民生里新生街48號1樓 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 25267379 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071002593) |
悠爾企業社 登記地址: 新竹縣竹北市文化里40鄰吳濁流路83號 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 41481474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070300990) |
恆陽健康生技醫藥有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中建里延平路500號9樓之5 | 負責人: 劉秋梅 | 統編: 45110072 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉秋梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
|