盧明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧明德的職稱是董事, 持有股份數是1044000, 公司名稱是寶聚開發股份有限公司, 統一編號是23220364.
董監事資料集 資料集的 盧明德 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 盧明德 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 522000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1386000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 522000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1386000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 寶聚開發股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 23220364 |
公司名稱: 寶聚開發股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 23220364 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 寶聚開發 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 寶聚開發 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1580000 | 所代表法人: | 寶聚開發實業股份有限公司 | 統一編號: 23418990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48450000 | 所代表法人: | 國美建設股份有限公司 | 統一編號: 97128469 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1580000 | 所代表法人: | 寶聚開發實業股份有限公司 | 統一編號: 23418990 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48450000 | 所代表法人: | 國美建設股份有限公司 | 統一編號: 97128469 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 寶聚開發 ... ]
根據姓名 盧明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盧明德 ...) | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 盧明德 ... ]
名稱 寶聚開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 寶聚開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶聚開發股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明燦 | 23220364 | 核准設立 |
寶聚開發實業股份有限公司 臺北市中山區長春路160號8樓 | | 23418990 | 廢止 (文號: 2002-1-18 府建商字 第09101292400號) |
寶聚開發股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明燦 | 統編: 23220364 | 核准設立 |
寶聚開發實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路160號8樓 | 統編: 23418990 | 廢止 (文號: 2002-1-18 府建商字 第09101292400號) |
姓名 盧明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 盧明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
暉德股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明德 | 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 盧明德 | 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 盧明德 | 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明德 | 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 盧明德 | 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 盧明德 | 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 盧明德 | 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 盧明德 | 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
暉德股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明德 | 統編: 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 負責人: 盧明德 | 統編: 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明德 | 統編: 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 登記地址: 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 盧明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
|