董磊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名董磊的職稱是獨立董事, 持有股份數是0, 公司名稱是犇亞證券股份有限公司, 統一編號是23226260.
董監事資料集 資料集的 董磊 相關資料
(以下顯示 14 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 董磊 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98461498 | 所代表法人: 犇亞投資股份有限公司 | 犇亞證券股份有限公司 | 統一編號: 23226260 |
[ 搜尋所有相關: 董磊 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-2718-0101 | 公司代號: 000601 | 住址: 台北市復興北路99號三樓 | 成立日期: 19890626 | (牛牛牛)亞證券股份有限公司 |
總機電話: 02-2718-0101 | 公司代號: 000601 | 住址: 台北市復興北路99號三樓 | 成立日期: 19890626 | (牛牛牛)亞證券股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 董磊 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 證券代號: 6010 | 電話: 02-27180101 | 行政部門地址: 台北市復興北路99號3樓、6樓及6樓之1 | 營業廳: 台北市復興北路99號3樓 |
證券代號: 6010 | 電話: 02-27180101 | 行政部門地址: 台北市復興北路99號3樓、6樓及6樓之1 | 營業廳: 台北市復興北路99號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 董磊 @ 證券商基本資料 ]
無其他 犇亞證券 資料。
[ 搜尋所有 犇亞證券 ... ]
根據姓名 董磊 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 董磊 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-06 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-10-14 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-11 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道三段658號3樓 | 地點名稱: 台中文化大學推廣部Rich大樓 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-06 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-10-14 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-11 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道三段658號3樓 | 地點名稱: 台中文化大學推廣部Rich大樓 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 董磊 ... ]
犇亞證券股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路99號3樓 | 電話: 02-2718-0101 |
犇亞證券股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路97號3樓 | 電話: 02-2545-7716 |
名稱 犇亞證券 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 犇亞證券)
犇亞證券股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路99號3樓 | 負責人: 陳智亮 | 統編: 23226260 | 核准設立 |
犇亞證券股份有限公司鑫豐分公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路99號4樓之5 | 負責人: 康銘仁 | 統編: 24812627 | 核准設立 |
犇亞證券股份有限公司網路分公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路99號4樓之3 | 負責人: 李彥穎 | 統編: 27947726 | 核准設立 |
犇亞證券股份有限公司信義分公司 登記地址: 臺北市大安區信義路三段一五三號三樓 | 負責人: 陳精威 | 統編: 16083511 | 廢止 |
犇亞證券投資顧問股份有限公司 登記地址: | 統編: 23990074 | 解散已清算完結 (096年08月06日 北院錦民青96司字字 第2號) |
姓名 董磊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 董磊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠森當舖 臺北市松山區八德路4段268號1樓 | 董磊 | 07496527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104103232) |
建揚工程有限公司 桃園市平鎮區高雙路104號(1樓) | 董磊 | 24859431 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-15) |
忠森當舖 登記地址: 臺北市松山區八德路4段268號1樓 | 負責人: 董磊 | 統編: 07496527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104103232) |
建揚工程有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區高雙路104號(1樓) | 負責人: 董磊 | 統編: 24859431 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-15) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|