李秀■
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀■的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是芳旭文教實業股份有限公司, 統一編號是23239808.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芳旭文教實業股份有限公司 | 統一編號: 23239808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芳旭文教實業股份有限公司 | 統一編號: 23239808 |
[ 搜尋所有相關: 李秀■ @ 董監事資料集 ]
無其他 芳旭文教實業 資料。
[ 搜尋所有 芳旭文教實業 ... ]
根據姓名 李秀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 平日09:00~17:00,週一休館 | | 電話: 886-8-7712376 | 地址: 屏東縣911竹田鄉豐明路27-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 連絡電話: 0927821029 | 建成路59巷9號10樓 | 廠商序號: C20231127003 @ 寵物食品業者資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 平日09:00~17:00,週一休館 | | 電話: 886-8-7712376 | 地址: 屏東縣911竹田鄉豐明路27-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
連絡電話: 0927821029 | 建成路59巷9號10樓 | 廠商序號: C20231127003 @ 寵物食品業者資料 |
[ 搜尋所有 李秀 ... ]
名稱 芳旭文教實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芳旭文教實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳旭文教實業股份有限公司 嘉義縣竹崎鄉灣橋村下厝坑三三一二號 | | 23239808 | 撤銷 (文號: 1990-11-9 建三管字 第號) |
芳旭文教實業股份有限公司 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村下厝坑三三一二號 | 統編: 23239808 | 撤銷 (文號: 1990-11-9 建三管字 第號) |
姓名 李秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李秀小吃店 新北市淡水區沙崙路21號(1樓) | 李秀惠 | 26744006 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130051) |
李秀娟檳榔店 臺北市信義區吳興街583巷22弄1號1樓 | 李秀娟 | 27177043 | 核准設立 - 獨資 |
李秀專商行 金門縣金城鎮南門里西海路19巷9弄1號 | 李秀專 | 37964701 | 核准設立 - 獨資 |
李秀香繪畫修護工作室 新北市鶯歌區國中街171號5樓 | 李秀香 | 85346193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098113550) |
泓寬國際有限公司 彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷19號 | 李秀玲 | 12764804 | 核准設立 |
臻秀髮型室 新北市中和區秀朗路3段142號1樓 | 李秀秀 | 10040017 | 核准設立 - 獨資 |
天順裝潢工程行 臺南市學甲區秀昌里一秀171號 | 李秀琴 | 17237248 | 核准設立 - 獨資 |
輝峯商店 花蓮縣秀林鄉秀林村民有50號 | 李秀慧 | 49740988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040382) |
李秀小吃店 登記地址: 新北市淡水區沙崙路21號(1樓) | 負責人: 李秀惠 | 統編: 26744006 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130051) |
李秀娟檳榔店 登記地址: 臺北市信義區吳興街583巷22弄1號1樓 | 負責人: 李秀娟 | 統編: 27177043 | 核准設立 - 獨資 |
李秀專商行 登記地址: 金門縣金城鎮南門里西海路19巷9弄1號 | 負責人: 李秀專 | 統編: 37964701 | 核准設立 - 獨資 |
李秀香繪畫修護工作室 登記地址: 新北市鶯歌區國中街171號5樓 | 負責人: 李秀香 | 統編: 85346193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098113550) |
泓寬國際有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷19號 | 負責人: 李秀玲 | 統編: 12764804 | 核准設立 |
臻秀髮型室 登記地址: 新北市中和區秀朗路3段142號1樓 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 10040017 | 核准設立 - 獨資 |
天順裝潢工程行 登記地址: 臺南市學甲區秀昌里一秀171號 | 負責人: 李秀琴 | 統編: 17237248 | 核准設立 - 獨資 |
輝峯商店 登記地址: 花蓮縣秀林鄉秀林村民有50號 | 負責人: 李秀慧 | 統編: 49740988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040382) |
[ 查詢所有 李秀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|