陳正恒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳正恒的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是以工有限公司, 統一編號是23255594.
根據名稱 以工 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 以工 ...) | 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 技術組 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 技術組 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/29 @ 文化部研習課程 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮保甲路10號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 類別名稱: 金工類 | 屏東縣 | 地址: 屏東縣牡丹鄉高士村67 號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 @ 文化部研習課程 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 台南市白河區崎內里38號 @ 工藝中心工藝社區 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
技術組 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
技術組 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/29 @ 文化部研習課程 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮保甲路10號 @ 工藝中心工藝社區 |
類別名稱: 金工類 | 屏東縣 | 地址: 屏東縣牡丹鄉高士村67 號 @ 工藝中心工藝社區 |
國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 @ 文化部研習課程 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 台南市白河區崎內里38號 @ 工藝中心工藝社區 |
[ 搜尋所有 以工 ... ]
根據姓名 陳正恒 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳正恒 ...) | 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、264光電材料及元件、269其他電子零組件、303汽車零件 | 統一編號: 36046389 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區瓊林里瓊林南路一0四號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區瓊林里瓊林南路一0四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
264光電材料及元件
269其他電子零組件
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 恒孚實業有限公司 | 統一編號: 36046389 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、264光電材料及元件、269其他電子零組件、303汽車零件 | 統一編號: 36046389 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區瓊林里瓊林南路一0四號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區瓊林里瓊林南路一0四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
264光電材料及元件
269其他電子零組件
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 恒孚實業有限公司 | 統一編號: 36046389 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳正恒 ... ]
名稱 以工 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 以工)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佑以工程行 臺北市信義區吳興街118巷25弄14號 | 吳振佑 | 88299639 | 核准設立 - 獨資 |
羅以工程企業社 高雄市前鎮區草衙里佛公路41巷7號一樓 | 劉品佑 | 92161087 | 核准設立 - 獨資 |
得以工程行 臺南市南區鯤鯓里鯤鯓路102巷38弄25號1樓 | 蔡永年 | 10712176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101574852) |
可以工作室 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠二街122號1樓 | 石全 | 49761287 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050153009) |
萬事都可以工作室 臺北市中山區南京東路2段160號6樓 | 劉家樺 | 88220198 | 核准設立 - 獨資 |
艾可以工作室 臺北市大同區承德路3段165之1號8樓 | 范毓娟 | 93126692 | 核准設立 - 獨資 |
行可以工作室 新北市三峽區中正路2段584巷2弄6號 | 陳彥廷 | 72858827 | 停業 - 獨資 |
很可以工作室 臺中市西區平和里民生路135號14樓之1 | 蔡貞儀 | 88623523 | 核准設立 - 合夥 |
佑以工程行 登記地址: 臺北市信義區吳興街118巷25弄14號 | 負責人: 吳振佑 | 統編: 88299639 | 核准設立 - 獨資 |
羅以工程企業社 登記地址: 高雄市前鎮區草衙里佛公路41巷7號一樓 | 負責人: 劉品佑 | 統編: 92161087 | 核准設立 - 獨資 |
得以工程行 登記地址: 臺南市南區鯤鯓里鯤鯓路102巷38弄25號1樓 | 負責人: 蔡永年 | 統編: 10712176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101574852) |
可以工作室 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠二街122號1樓 | 負責人: 石全 | 統編: 49761287 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050153009) |
萬事都可以工作室 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段160號6樓 | 負責人: 劉家樺 | 統編: 88220198 | 核准設立 - 獨資 |
艾可以工作室 登記地址: 臺北市大同區承德路3段165之1號8樓 | 負責人: 范毓娟 | 統編: 93126692 | 核准設立 - 獨資 |
行可以工作室 登記地址: 新北市三峽區中正路2段584巷2弄6號 | 負責人: 陳彥廷 | 統編: 72858827 | 停業 - 獨資 |
很可以工作室 登記地址: 臺中市西區平和里民生路135號14樓之1 | 負責人: 蔡貞儀 | 統編: 88623523 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 以工 ... ]
姓名 陳正恒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳正恒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恒孚實業有限公司 新北市新莊區瓊林南路104號1樓 | 陳正恒 | 36046389 | 核准設立 |
以工有限公司 臺南市長榮路五段八五號三樓 | 陳正恒 | 23255594 | 核准設立 |
旭通企業社 臺北市北投區中央南路1段33號 | 陳正恒 | 38570698 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
恒孚實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊林南路104號1樓 | 負責人: 陳正恒 | 統編: 36046389 | 核准設立 |
以工有限公司 登記地址: 臺南市長榮路五段八五號三樓 | 負責人: 陳正恒 | 統編: 23255594 | 核准設立 |
旭通企業社 登記地址: 臺北市北投區中央南路1段33號 | 負責人: 陳正恒 | 統編: 38570698 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
|