丁建中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名丁建中的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是全球不動產鑑定股份有限公司, 統一編號是23290092.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全球不動產鑑定股份有限公司 | 統一編號: 23290092 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全球不動產鑑定股份有限公司 | 統一編號: 23290092 |
[ 搜尋所有相關: 丁建中 @ 董監事資料集 ]
無其他 全球不動產鑑定 資料。
[ 搜尋所有 全球不動產鑑定 ... ]
根據姓名 丁建中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 丁建中 ...) | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-04-15T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-05-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 基隆市 中正區 | 地址: 正濱漁港 | 參與者: | 收費: | 描述: 「潮藝術」視在地居民的智慧及生活為藝術,也讓藝術成為問題性,一場與自然共生的大地藝術祭在裝點港口的同時也在呼喊著文化的認同。海風的鹹味提醒著我們並非身處美術館,而是遊走在現實生活與藝術的邊緣,探討著漁... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 丁建中/不無藝術製作有限公司 | 新竹市 | 場域: 其他 | 台電新竹區營業處建築物正立面 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2090 | 所代表法人: | 建中熱處理股份有限公司 | 統一編號: 89387738 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 建元加油站股份有限公司 | 統一編號: 16958886 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 欣建工程股份有限公司 | 統一編號: 23091777 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 晉詮建設股份有限公司 | 統一編號: 86397043 @ 董監事資料集 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-04-15T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-05-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 基隆市 中正區 | 地址: 正濱漁港 | 參與者: | 收費: | 描述: 「潮藝術」視在地居民的智慧及生活為藝術,也讓藝術成為問題性,一場與自然共生的大地藝術祭在裝點港口的同時也在呼喊著文化的認同。海風的鹹味提醒著我們並非身處美術館,而是遊走在現實生活與藝術的邊緣,探討著漁... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
丁建中/不無藝術製作有限公司 | 新竹市 | 場域: 其他 | 台電新竹區營業處建築物正立面 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2090 | 所代表法人: | 建中熱處理股份有限公司 | 統一編號: 89387738 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 建元加油站股份有限公司 | 統一編號: 16958886 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 欣建工程股份有限公司 | 統一編號: 23091777 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 晉詮建設股份有限公司 | 統一編號: 86397043 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 丁建中 ... ]
名稱 全球不動產鑑定 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全球不動產鑑定)
全球不動產鑑定股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段133號10樓 | 負責人: 藍炳煌 | 統編: 23290092 | 核准設立 |
姓名 丁建中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 丁建中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順新良品有限公司 臺中市西屯區漢口路二段70號 | 丁建中 | 53299628 | 核准設立 |
樹林中華洗衣店 新北市樹林區中華路341之2號(1樓) | 丁建中 | 02440840 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035231232) |
中和圓通洗衣店 新北市中和區圓通路252巷2之5號(1樓) | 丁建中 | 50680729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068117084) |
新莊中港洗衣店 新北市新莊區中港路595號 | 丁建中 | 82149830 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130139) |
南勢角洗衣店 新北市中和區中正路131號 | 丁建中 | 99094508 | 核准設立 - 獨資 |
中山環球自助洗衣 新北市中和區中山路3段174號(1樓) | 丁建中 | 31689165 | 歇業 - 獨資 |
三峽中華洗衣店 新北市三峽區愛國路170號 | 丁建中 | 42234867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121993) |
好康加生活百貨館 臺中市西區双龍里模範街24巷7號3樓 | 丁建中 | 82451621 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120878861) |
順新良品有限公司 登記地址: 臺中市西屯區漢口路二段70號 | 負責人: 丁建中 | 統編: 53299628 | 核准設立 |
樹林中華洗衣店 登記地址: 新北市樹林區中華路341之2號(1樓) | 負責人: 丁建中 | 統編: 02440840 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035231232) |
中和圓通洗衣店 登記地址: 新北市中和區圓通路252巷2之5號(1樓) | 負責人: 丁建中 | 統編: 50680729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068117084) |
新莊中港洗衣店 登記地址: 新北市新莊區中港路595號 | 負責人: 丁建中 | 統編: 82149830 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130139) |
南勢角洗衣店 登記地址: 新北市中和區中正路131號 | 負責人: 丁建中 | 統編: 99094508 | 核准設立 - 獨資 |
中山環球自助洗衣 登記地址: 新北市中和區中山路3段174號(1樓) | 負責人: 丁建中 | 統編: 31689165 | 歇業 - 獨資 |
三峽中華洗衣店 登記地址: 新北市三峽區愛國路170號 | 負責人: 丁建中 | 統編: 42234867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121993) |
好康加生活百貨館 登記地址: 臺中市西區双龍里模範街24巷7號3樓 | 負責人: 丁建中 | 統編: 82451621 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120878861) |
[ 查詢所有 丁建中 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|