謝志鵬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝志鵬的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是友寧企業股份有限公司, 統一編號是23305519.
| 公司名稱: 友寧企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23305519 |
公司名稱: 友寧企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23305519 |
[ 搜尋所有相關: 謝志鵬 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 友寧企業 資料。
[ 搜尋所有 友寧企業 ... ]
根據姓名 謝志鵬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝志鵬 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 禮合企業股份有限公司 | 統一編號: 11651042 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 自立多媒體股份有限公司 | 統一編號: 13084565 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 654000 | 所代表法人: | 康揚生化科技股份有限公司 | 統一編號: 28079392 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 國鴻陶瓷股份有限公司 | 統一編號: 49785247 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23210375 | 機構負責人姓名: 謝志鵬 | 機構代碼: BF0100149 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段35號7樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 禮合企業股份有限公司 | 統一編號: 11651042 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 自立多媒體股份有限公司 | 統一編號: 13084565 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 654000 | 所代表法人: | 康揚生化科技股份有限公司 | 統一編號: 28079392 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 國鴻陶瓷股份有限公司 | 統一編號: 49785247 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝志鵬 ... ]
名稱 友寧企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 友寧企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
友寧企業股份有限公司 臺北市松山區敦化南路3號7樓 | | 23305519 | 解散 (文號: 2000-12-11 建商二字 第89355512號) |
友寧企業行 臺南市東區德高里德高厝27之3號1樓 | 臧興中 | 56905154 | 撤銷 - 獨資 |
友寧企業行 高雄市鹽埕區藍橋里南興前街5號2樓 | 臧興中 | 06993483 | 核准設立 - 獨資 |
友寧企業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路3號7樓 | 統編: 23305519 | 解散 (文號: 2000-12-11 建商二字 第89355512號) |
友寧企業行 登記地址: 臺南市東區德高里德高厝27之3號1樓 | 負責人: 臧興中 | 統編: 56905154 | 撤銷 - 獨資 |
友寧企業行 登記地址: 高雄市鹽埕區藍橋里南興前街5號2樓 | 負責人: 臧興中 | 統編: 06993483 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 謝志鵬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 謝志鵬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
自立多媒體股份有限公司 臺北市松山區敦化北路165巷18號5樓 | 謝志鵬 | 13084565 | 核准設立 |
疼酷企業社 高雄市新興區文昌里中正2路220號1樓 | 謝志鵬 | 13652089 | 歇業 - 合夥 |
中華職棒事業股份有限公司 臺北市松山區八德路3段32號2樓 | 謝志鵬 | 23609506 | 解散已清算完結 (105年04月26日 北院木民連104年度司司字 第336號) |
正霖投資股份有限公司 臺南市東區凱旋路330號1樓 | 謝志鵬 | 53870884 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-02) |
鴻觀國際企業管理顧問股份有限公司新竹分公司 新竹市水田里十六鄰中正路二八四巷五號 | 謝志鵬 | 80375253 | 撤銷 |
大展眼鏡行 宜蘭縣宜蘭市復興里神農路一段一一八號一樓 | 謝志鵬 | 99751067 | 歇業 - 獨資 |
自立多媒體股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路165巷18號5樓 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 13084565 | 核准設立 |
疼酷企業社 登記地址: 高雄市新興區文昌里中正2路220號1樓 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 13652089 | 歇業 - 合夥 |
中華職棒事業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段32號2樓 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 23609506 | 解散已清算完結 (105年04月26日 北院木民連104年度司司字 第336號) |
正霖投資股份有限公司 登記地址: 臺南市東區凱旋路330號1樓 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 53870884 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-02) |
鴻觀國際企業管理顧問股份有限公司新竹分公司 登記地址: 新竹市水田里十六鄰中正路二八四巷五號 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 80375253 | 撤銷 |
大展眼鏡行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市復興里神農路一段一一八號一樓 | 負責人: 謝志鵬 | 統編: 99751067 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝志鵬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|