陳雪霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳雪霞的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是慶儀自動化股份有限公司, 統一編號是23341613.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 慶儀自動化股份有限公司 | 統一編號: 23341613 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 慶儀自動化股份有限公司 | 統一編號: 23341613 |
[ 搜尋所有相關: 陳雪霞 @ 董監事資料集 ]
無其他 慶儀自動化 資料。
[ 搜尋所有 慶儀自動化 ... ]
根據姓名 陳雪霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳雪霞 ...) | 主要產品: 311船舶及浮動設施 | 統一編號: 27782668 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣東港鎮朝安里新生一路45號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 80073898 | 工廠負責人姓名: 陳雪霞 | 工廠地址: 臺中市神岡區北庄里中山路1302、1306、1306左側號 | 主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 | 統一編號: 80073898 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區北庄里中山路1302、1306、1306左側號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 311船舶及浮動設施 | 統一編號: 27782668 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣東港鎮朝安里新生一路45號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 80073898 | 工廠負責人姓名: 陳雪霞 | 工廠地址: 臺中市神岡區北庄里中山路1302、1306、1306左側號 | 主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 | 統一編號: 80073898 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區北庄里中山路1302、1306、1306左側號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-834275 | 機構負責人姓名: 陳雪霞 | 機構代碼: BF0700004 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村12鄰18號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳雪霞 ... ]
名稱 慶儀自動化 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 慶儀自動化)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶儀自動化股份有限公司 高雄市鼓山區文信路333號10樓 | | 23341613 | 解散 (文號: 2004-10-22 建二公字 第0930098997號) |
慶儀自動化股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區文信路333號10樓 | 統編: 23341613 | 解散 (文號: 2004-10-22 建二公字 第0930098997號) |
姓名 陳雪霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳雪霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雪霞精品店 新北市三重區車路頭街95號1樓 | 徐陳雪霞 | 73790889 | 歇業 - 獨資 |
蘭吉雅皮鞋店 臺北市中正區濟南路2段60之5號1樓 | 陳雪霞 | 05712507 | 歇業 - 獨資 |
和興農藥行 臺南市白河區甘宅里甘宅10號 | 鄭陳雪霞 | 06540671 | 核准設立 - 獨資 |
采新企業社 桃園縣桃園市中原里宏昌七街23號3樓 | 陳雪霞 | 09803796 | 核准設立 - 獨資 |
聯勝加油站企業有限公司 屏東縣南州鄉壽元村大同路6號 | 林陳雪霞 | 13014457 | 核准設立 |
惠寶紙器行 新北市三重區大勇街82巷15弄18號1樓 | 劉陳雪霞 | 13361110 | 歇業 - 獨資 |
富喻工業社 新北市三重區中正北路317巷25號 | 陳雪霞 | 13370878 | 核准設立 - 獨資 |
光輪輪胎有限公司 臺中市后里區后里里三豐路四段250號 | 陳雪霞 | 16034104 | 核准設立 |
雪霞精品店 登記地址: 新北市三重區車路頭街95號1樓 | 負責人: 徐陳雪霞 | 統編: 73790889 | 歇業 - 獨資 |
蘭吉雅皮鞋店 登記地址: 臺北市中正區濟南路2段60之5號1樓 | 負責人: 陳雪霞 | 統編: 05712507 | 歇業 - 獨資 |
和興農藥行 登記地址: 臺南市白河區甘宅里甘宅10號 | 負責人: 鄭陳雪霞 | 統編: 06540671 | 核准設立 - 獨資 |
采新企業社 登記地址: 桃園縣桃園市中原里宏昌七街23號3樓 | 負責人: 陳雪霞 | 統編: 09803796 | 核准設立 - 獨資 |
聯勝加油站企業有限公司 登記地址: 屏東縣南州鄉壽元村大同路6號 | 負責人: 林陳雪霞 | 統編: 13014457 | 核准設立 |
惠寶紙器行 登記地址: 新北市三重區大勇街82巷15弄18號1樓 | 負責人: 劉陳雪霞 | 統編: 13361110 | 歇業 - 獨資 |
富喻工業社 登記地址: 新北市三重區中正北路317巷25號 | 負責人: 陳雪霞 | 統編: 13370878 | 核准設立 - 獨資 |
光輪輪胎有限公司 登記地址: 臺中市后里區后里里三豐路四段250號 | 負責人: 陳雪霞 | 統編: 16034104 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳雪霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|