張素眞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張素眞的職稱是董事, 持有股份數是195650, 公司名稱是羅莎莉股份有限公司, 統一編號是23354026.
董監事資料集 資料集的 張素眞 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張素眞 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 339190 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 65200 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 149960 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 339190 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 65200 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 149960 | 所代表法人: | 羅莎莉股份有限公司 | 統一編號: 23354026 |
[ 搜尋所有相關: 張素眞 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 羅莎莉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅莎莉 ...) | (法國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: -- @ 電影 |
| (法國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 61874167 | 電話號碼: 04-25267921 | 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 14556970 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 1120920 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 作者: 馬克吐溫原著; 羅莎莉歐繪圖; 李婷婷譯寫 | 出版機構: 格林文化 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 40 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7180-94-5 (精裝, NT$400, 40面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 61874167 | 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 | 設立核准日期: 20170808 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市三民區安泰里綏遠二街三五號一樓 | 營利事業統一編號: | 管制編號: E50C0675 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西區民權路302-7號 @ 醫療器材商資料集 |
(法國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: -- @ 電影 |
(法國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 61874167 | 電話號碼: 04-25267921 | 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 14556970 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 1120920 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
作者: 馬克吐溫原著; 羅莎莉歐繪圖; 李婷婷譯寫 | 出版機構: 格林文化 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 40 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7180-94-5 (精裝, NT$400, 40面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 61874167 | 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 | 設立核准日期: 20170808 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市三民區安泰里綏遠二街三五號一樓 | 營利事業統一編號: | 管制編號: E50C0675 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西區民權路302-7號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 羅莎莉 ... ]
根據姓名 張素眞 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 張素眞 ...) | 姓名: 張素眞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市南區美村南路173巷10號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 舜舜五金行股份有限公司 | 統一編號: 23476392 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 利笙國際有限公司 | 統一編號: 80101563 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 發啟園藝有限公司 | 統一編號: 80455489 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 永舜鑫實業有限公司 | 統一編號: 89709935 @ 董監事資料集 |
姓名: 張素眞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市南區美村南路173巷10號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 舜舜五金行股份有限公司 | 統一編號: 23476392 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 利笙國際有限公司 | 統一編號: 80101563 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 發啟園藝有限公司 | 統一編號: 80455489 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 永舜鑫實業有限公司 | 統一編號: 89709935 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張素眞 ... ]
名稱 羅莎莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 羅莎莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羅莎莉股份有限公司 高雄市三民區綏遠2街35號1樓 | 蕭乃誠 | 23354026 | 核准設立 |
羅莎莉婭精品服飾店 臺中市北區賴明里天津路二段28號1樓 | 李雅慧 | 47477693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050864508) |
羅莎莉貿易有限公司 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 | 林敏怡 | 61874167 | 核准設立 |
梁羅莎莉 桃園市中壢區普忠里實踐路110號前攤販 | | 95074874 | 營業中 |
羅莎莉股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區綏遠2街35號1樓 | 負責人: 蕭乃誠 | 統編: 23354026 | 核准設立 |
羅莎莉婭精品服飾店 登記地址: 臺中市北區賴明里天津路二段28號1樓 | 負責人: 李雅慧 | 統編: 47477693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050864508) |
羅莎莉貿易有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南陽路156巷16號3樓 | 負責人: 林敏怡 | 統編: 61874167 | 核准設立 |
梁羅莎莉 登記地址: 桃園市中壢區普忠里實踐路110號前攤販 | 統編: 95074874 | 營業中 |
姓名 張素眞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張素眞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
素眞漢堡 新北市板橋區國光路32號(1樓) | 張素眞 | 42197194 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108159327) |
元易有限公司 彰化縣秀水鄉安溪村彰鹿路49號 | 張素眞 | 16210903 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-04) |
舜舜五金行股份有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 | 張素眞 | 23476392 | 核准設立 |
金等食品有限公司 新北市新莊區化成路283號 | 張素眞 | 28499916 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-03) |
利笙國際有限公司 新北市中和區自強路27巷3號(1樓) | 張素眞 | 80101563 | 核准設立 |
發啟園藝有限公司 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷79號 | 張素眞 | 80455489 | 核准設立 |
宥進工程行 臺中市清水區菁埔里中央北路2-55號一樓 | 張素眞 | 87287277 | 核准設立 - 獨資 |
永舜鑫實業有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路185號 | 張素眞 | 89709935 | 核准設立 |
素眞漢堡 登記地址: 新北市板橋區國光路32號(1樓) | 負責人: 張素眞 | 統編: 42197194 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108159327) |
元易有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉安溪村彰鹿路49號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 16210903 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-04) |
舜舜五金行股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 23476392 | 核准設立 |
金等食品有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路283號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 28499916 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-03) |
利笙國際有限公司 登記地址: 新北市中和區自強路27巷3號(1樓) | 負責人: 張素眞 | 統編: 80101563 | 核准設立 |
發啟園藝有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷79號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 80455489 | 核准設立 |
宥進工程行 登記地址: 臺中市清水區菁埔里中央北路2-55號一樓 | 負責人: 張素眞 | 統編: 87287277 | 核准設立 - 獨資 |
永舜鑫實業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路185號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 89709935 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張素眞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|