吳玉枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳玉枝的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是玄文股份有限公司, 統一編號是23364875.
董監事資料集 資料集的 吳玉枝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳玉枝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 玄文股份有限公司 | 統一編號: 23364875 |
[ 搜尋所有相關: 吳玉枝 @ 董監事資料集 ]
登記工廠名錄 資料集的 吳玉枝 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 吳玉枝 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 23364875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣後龍鎮灣寶里1鄰圪仔內13之11號 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23364875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣後龍鎮灣寶里一鄰圪仔內一三號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 23364875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣後龍鎮灣寶里1鄰圪仔內13之11號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23364875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣後龍鎮灣寶里一鄰圪仔內一三號 |
[ 搜尋所有相關: 吳玉枝 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 玄文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 玄文 ...) | (中華民國)志玄文教基金會終身學習教育中心 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)志玄文教基金會終身學習教育中心 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
| (中華民國)高雄市立圖書館陽明分館 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名連結: https://www.ksml.edu.tw/ReaderRegist/Details.aspx?Parser=99,8,1337,,,,,2699 @ 講座資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館陽明分館 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名連結: https://www.ksml.edu.tw/ReaderRegist/Details.aspx?Parser=99,8,1337,,,,,2699 @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 坪頂三隧道位於臺北市士林區平等里平菁街9... | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化景觀 | 簡介: 坪頂舊圳:道光15年(1835)由林錦仲、林玄文、劉聯輝等人,共同出資龍銀五百五十元開圳。開水圳長約3公里,鑿山洞約60公尺。
坪頂新圳:道光29年(1849),田園業主約70餘人,集資龍銀一千元,開... | 經度座標: 121.5832331 | 緯度座標: 25.1349139 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 地址: 坪頂三隧道位於臺北市士林區平等里平菁街9... | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化景觀 | 簡介: 坪頂舊圳:道光15年(1835)由林錦仲、林玄文、劉聯輝等人,共同出資龍銀五百五十元開圳。開水圳長約3公里,鑿山洞約60公尺。
坪頂新圳:道光29年(1849),田園業主約70餘人,集資龍銀一千元,... | 經度座標: 121.576607 | 緯度座標: 25.129443 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 開始時間: 2024-08-17T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-08-17T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 講座:幸福人生~投入志工生命大不同8/17(六)上午9-12時|金門縣文化局二樓視聽室真誠邀約~快樂志工同學會系列(三)時間|2024/08/17 09:00~11:00(11:00-12:00 以茶... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)志玄文教基金會終身學習教育中心 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)志玄文教基金會終身學習教育中心 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
(中華民國)高雄市立圖書館陽明分館 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名連結: https://www.ksml.edu.tw/ReaderRegist/Details.aspx?Parser=99,8,1337,,,,,2699 @ 講座資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館陽明分館 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名連結: https://www.ksml.edu.tw/ReaderRegist/Details.aspx?Parser=99,8,1337,,,,,2699 @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 坪頂三隧道位於臺北市士林區平等里平菁街9... | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化景觀 | 簡介: 坪頂舊圳:道光15年(1835)由林錦仲、林玄文、劉聯輝等人,共同出資龍銀五百五十元開圳。開水圳長約3公里,鑿山洞約60公尺。
坪頂新圳:道光29年(1849),田園業主約70餘人,集資龍銀一千元,開... | 經度座標: 121.5832331 | 緯度座標: 25.1349139 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
地址: 坪頂三隧道位於臺北市士林區平等里平菁街9... | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化景觀 | 簡介: 坪頂舊圳:道光15年(1835)由林錦仲、林玄文、劉聯輝等人,共同出資龍銀五百五十元開圳。開水圳長約3公里,鑿山洞約60公尺。
坪頂新圳:道光29年(1849),田園業主約70餘人,集資龍銀一千元,... | 經度座標: 121.576607 | 緯度座標: 25.129443 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
開始時間: 2024-08-17T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-08-17T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 講座:幸福人生~投入志工生命大不同8/17(六)上午9-12時|金門縣文化局二樓視聽室真誠邀約~快樂志工同學會系列(三)時間|2024/08/17 09:00~11:00(11:00-12:00 以茶... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 玄文 ... ]
根據姓名 吳玉枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳玉枝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 玉諮有限公司 | 統一編號: 66825270 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、243銅、241鋼鐵 | 統一編號: 84856129 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區南上里南上路三八六巷四號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 資華電腦事務用品有限公司 | 統一編號: 22155800 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 宜潔聯合有限公司 | 統一編號: 53210151 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 宇威工程有限公司 | 統一編號: 54193010 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 赫東企業股份有限公司 | 統一編號: 59273548 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 振百企業股份有限公司 | 統一編號: 70519822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 聚點科技股份有限公司 | 統一編號: 70552384 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 玉諮有限公司 | 統一編號: 66825270 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、243銅、241鋼鐵 | 統一編號: 84856129 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區南上里南上路三八六巷四號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 資華電腦事務用品有限公司 | 統一編號: 22155800 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 宜潔聯合有限公司 | 統一編號: 53210151 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 宇威工程有限公司 | 統一編號: 54193010 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 赫東企業股份有限公司 | 統一編號: 59273548 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 振百企業股份有限公司 | 統一編號: 70519822 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 聚點科技股份有限公司 | 統一編號: 70552384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳玉枝 ... ]
周玄文診所 | 地址: 台北市松山區民權東路三段160巷19弄6號1樓 | 電話: 02-2713-0296 |
基隆市私立康玄文理短期補習班 | 地址: 基隆市安樂區安樂路二段195號之2,3樓 | 電話: 02-2431-9151 |
基隆市私立康玄文理短期補習班 | 地址: 基隆市安樂區安樂路二段90號之1,2樓 | 電話: 02-2431-0110 |
玄文股份有限公司 | 地址: 苗栗縣後龍鎮灣寶里圪子內13號 | 電話: 037-433-469 |
名稱 玄文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 玄文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞玄文化事業有限公司 新北市永和區中和路421巷3弄19號3樓 | 鍾文輝 | 12903502 | 核准設立 |
玄文電機有限公司 臺北市文山區木新路3段95巷6號2樓 | 吳榮泰 | 30989973 | 核准設立 |
龍玄文化創意事業有限公司 桃園市蘆竹區五福路98號4樓 | 蔡武晃 | 42609034 | 核准設立 |
明玄文創多媒體有限公司 臺北市松山區八德路4段232號7樓 | 陳緗宸 | 54185047 | 核准設立 |
玄文股份有限公司 苗栗縣後龍鎮灣寶里1鄰圪仔內13號 | 黃天送 | 23364875 | 核准設立 |
博玄文具行 臺南市玉井區玉田里中山路282號 | 王慧娟 | 14367990 | 歇業 - 獨資 |
玄文企業社 高雄市鳳山區興仁里五甲一路208巷55號6樓 | 蘇倩慧 | 84052207 | 核准停業 - 獨資 |
玄文營造工程股份有限公司 高雄市三民區永年街121巷46號6樓 | 歐喬豐 | 16645956 | 核准設立 |
亞玄文化事業有限公司 登記地址: 新北市永和區中和路421巷3弄19號3樓 | 負責人: 鍾文輝 | 統編: 12903502 | 核准設立 |
玄文電機有限公司 登記地址: 臺北市文山區木新路3段95巷6號2樓 | 負責人: 吳榮泰 | 統編: 30989973 | 核准設立 |
龍玄文化創意事業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區五福路98號4樓 | 負責人: 蔡武晃 | 統編: 42609034 | 核准設立 |
明玄文創多媒體有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段232號7樓 | 負責人: 陳緗宸 | 統編: 54185047 | 核准設立 |
玄文股份有限公司 登記地址: 苗栗縣後龍鎮灣寶里1鄰圪仔內13號 | 負責人: 黃天送 | 統編: 23364875 | 核准設立 |
博玄文具行 登記地址: 臺南市玉井區玉田里中山路282號 | 負責人: 王慧娟 | 統編: 14367990 | 歇業 - 獨資 |
玄文企業社 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里五甲一路208巷55號6樓 | 負責人: 蘇倩慧 | 統編: 84052207 | 核准停業 - 獨資 |
玄文營造工程股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區永年街121巷46號6樓 | 負責人: 歐喬豐 | 統編: 16645956 | 核准設立 |
[ 查詢所有 玄文 ... ]
姓名 吳玉枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳玉枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉枝獸肉號 臺北市中山區龍江路17號公有朱崙市場第56號攤位 | 陳吳玉枝 | 01333300 | 撤銷 - 獨資 |
玉諮有限公司 新北市板橋區裕民街111巷7號3樓 | 林吳玉枝 | 66825270 | 核准設立 |
晶玉美容材料行 新北市板橋區裕民街29號1樓 | 林吳玉枝 | 13796614 | 歇業 - 獨資 |
絕色坊 臺北市文山區育英街11之3號 | 吳玉枝 | 05501778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009119) |
和樂早餐店 新竹市北區金竹里武陵路二七二號一樓 | 吳玉枝 | 10674573 | 核准設立 - 獨資 |
柒政商店 臺東縣臺東市東海里長沙街一三O號 | 吳玉枝 | 12082316 | 歇業 - 獨資 |
資華電腦事務用品有限公司 新北市板橋區雙十路2段41巷9號11樓 | 吳玉枝 | 22155800 | 核准設立 |
嘟邁工作室 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德60之1號 | 吳玉枝 | 30200899 | 核准設立 - 獨資 |
玉枝獸肉號 登記地址: 臺北市中山區龍江路17號公有朱崙市場第56號攤位 | 負責人: 陳吳玉枝 | 統編: 01333300 | 撤銷 - 獨資 |
玉諮有限公司 登記地址: 新北市板橋區裕民街111巷7號3樓 | 負責人: 林吳玉枝 | 統編: 66825270 | 核准設立 |
晶玉美容材料行 登記地址: 新北市板橋區裕民街29號1樓 | 負責人: 林吳玉枝 | 統編: 13796614 | 歇業 - 獨資 |
絕色坊 登記地址: 臺北市文山區育英街11之3號 | 負責人: 吳玉枝 | 統編: 05501778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009119) |
和樂早餐店 登記地址: 新竹市北區金竹里武陵路二七二號一樓 | 負責人: 吳玉枝 | 統編: 10674573 | 核准設立 - 獨資 |
柒政商店 登記地址: 臺東縣臺東市東海里長沙街一三O號 | 負責人: 吳玉枝 | 統編: 12082316 | 歇業 - 獨資 |
資華電腦事務用品有限公司 登記地址: 新北市板橋區雙十路2段41巷9號11樓 | 負責人: 吳玉枝 | 統編: 22155800 | 核准設立 |
嘟邁工作室 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德60之1號 | 負責人: 吳玉枝 | 統編: 30200899 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳玉枝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
|