楊慶祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊慶祥的職稱是監察人, 持有股份數是75000, 公司名稱是白隆貿易股份有限公司, 統一編號是23365868.
無其他 白隆貿易 資料。
[ 搜尋所有 白隆貿易 ... ]
根據姓名 楊慶祥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊慶祥 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-21 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-02 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-30 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 逸祥實業有限公司 | 統一編號: 36098610 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 慶誼國際股份有限公司 | 統一編號: 97490947 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 07-6228422 | 公司代號: 8422 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 16908140 | 住址: 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 董事長: 楊慶祥 | 成立日期: 19990504 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 公司名稱: 可寧衛 | 公司代號: 8422 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
| 電話: (06)2720959 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺南市永康區西灣里永大路二段295號 | 醫事機構代碼: 3841310079 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 團體會址: 臺北市大安區羅斯福路3段285號4樓之1 | 成立日期: 1051112 | 理事長: 楊慶祥 @ 全國性人民團體名冊 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-21 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-02 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-30 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 逸祥實業有限公司 | 統一編號: 36098610 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 慶誼國際股份有限公司 | 統一編號: 97490947 @ 董監事資料集 |
總機電話: 07-6228422 | 公司代號: 8422 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 16908140 | 住址: 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 董事長: 楊慶祥 | 成立日期: 19990504 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
公司名稱: 可寧衛 | 公司代號: 8422 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
電話: (06)2720959 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺南市永康區西灣里永大路二段295號 | 醫事機構代碼: 3841310079 @ 健保特約醫事機構-診所 |
團體會址: 臺北市大安區羅斯福路3段285號4樓之1 | 成立日期: 1051112 | 理事長: 楊慶祥 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 楊慶祥 ... ]
名稱 白隆貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 白隆貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
白隆貿易股份有限公司 臺南市永康區新樹里富強路二段一二八巷一四弄一一號 | | 23365868 | 解散 (文號: 1998-1-26 建三癸字 第087113611號) |
白隆貿易股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區新樹里富強路二段一二八巷一四弄一一號 | 統編: 23365868 | 解散 (文號: 1998-1-26 建三癸字 第087113611號) |
姓名 楊慶祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊慶祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
逸祥實業有限公司 新北市五股區工商路18巷23弄36號 | 楊慶祥 | 36098610 | 核准設立 |
慶誼國際股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段285號4樓之1 | 楊慶祥 | 97490947 | 核准設立 |
祥泰企業社 南投縣埔里鎮北門里北環路二0二號一樓 | 楊慶祥 | 61814289 | 歇業 - 獨資 |
生科洋行 新北市板橋區國慶路167巷25號 | 楊慶祥 | 73781376 | 歇業 - 獨資 |
郁輝土木包工業 基隆市暖暖區國安路三O巷二五號一樓 | 楊慶祥 | 00846387 | 歇業 - 獨資 |
麵彩房 新北市永和區永平路180巷1號1樓 | 楊慶祥 | 10044935 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108161460) |
可寧衛股份有限公司 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 楊慶祥 | 16908140 | 核准設立 |
大寧股份有限公司 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 楊慶祥 | 24670681 | 核准設立 |
逸祥實業有限公司 登記地址: 新北市五股區工商路18巷23弄36號 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 36098610 | 核准設立 |
慶誼國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段285號4樓之1 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 97490947 | 核准設立 |
祥泰企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮北門里北環路二0二號一樓 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 61814289 | 歇業 - 獨資 |
生科洋行 登記地址: 新北市板橋區國慶路167巷25號 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 73781376 | 歇業 - 獨資 |
郁輝土木包工業 登記地址: 基隆市暖暖區國安路三O巷二五號一樓 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 00846387 | 歇業 - 獨資 |
麵彩房 登記地址: 新北市永和區永平路180巷1號1樓 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 10044935 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108161460) |
可寧衛股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 16908140 | 核准設立 |
大寧股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區中山南路308號1樓 | 負責人: 楊慶祥 | 統編: 24670681 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊慶祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|