李秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀英的職稱是董事, 持有股份數是1200000, 公司名稱是忠隆工業有限公司, 統一編號是23389236.
| 統一編號: 23389236 | 電話號碼: 03-3637008 | 桃園市八德區廣興里廣興路1360巷81號 |
統一編號: 23389236 | 電話號碼: 03-3637008 | 桃園市八德區廣興里廣興路1360巷81號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23389236 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區廣興里廣興路一三六○巷八一號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23389236 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區廣興里廣興路一三六○巷八一號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 忠隆工業 資料。
[ 搜尋所有 忠隆工業 ... ]
根據姓名 李秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀英 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 李秀英 ... ]
忠隆工業有限公司 | 地址: 桃園市八德區廣興路1360巷76號 | 電話: 03-363-7662 |
名稱 忠隆工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 忠隆工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠隆工業有限公司 桃園市八德區廣興里廣興路1360巷81號 | 李秀英 | 23389236 | 核准設立 |
忠隆工業有限公司 登記地址: 桃園市八德區廣興里廣興路1360巷81號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 23389236 | 核准設立 |
姓名 李秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英農產行 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 徐李秀英 | 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 李秀英 | 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 李秀英 | 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 李秀英 | 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 李秀英 | 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 黃李秀英 | 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 臺中市中區中華里中華西街61號 | 李秀英 | 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 李秀英 | 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
秀英農產行 登記地址: 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 負責人: 徐李秀英 | 統編: 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 登記地址: 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 登記地址: 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 負責人: 黃李秀英 | 統編: 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 登記地址: 臺中市中區中華里中華西街61號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 內行工程有限公司 | 統一編號: 12616115 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 欣鐳顧問股份有限公司 | 統一編號: 12617901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 欣鐳顧問股份有限公司 | 統一編號: 12617901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1602689 | 所代表法人: | 俊馳材料科技股份有限公司 | 統一編號: 12625281 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合謙印刷股份有限公司 | 統一編號: 12630622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 合謙印刷股份有限公司 | 統一編號: 12630622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 406620 | 所代表法人: | 大安金企業股份有限公司 | 統一編號: 12634850 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 正格管理顧問國際有限公司 | 統一編號: 12643400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 技冠國際開發有限公司 | 統一編號: 12646639 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 雙園工業股份有限公司 | 統一編號: 12648221 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25250000 | 所代表法人: 荷蘭商 The LYCRA Company Global | 邦新工業股份有限公司 | 統一編號: 12654530 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: Danfoss A/S | 丹佛斯股份有限公司 | 統一編號: 12656973 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 內行工程有限公司 | 統一編號: 12616115 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 欣鐳顧問股份有限公司 | 統一編號: 12617901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 欣鐳顧問股份有限公司 | 統一編號: 12617901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1602689 | 所代表法人: | 俊馳材料科技股份有限公司 | 統一編號: 12625281 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合謙印刷股份有限公司 | 統一編號: 12630622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 合謙印刷股份有限公司 | 統一編號: 12630622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 406620 | 所代表法人: | 大安金企業股份有限公司 | 統一編號: 12634850 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 正格管理顧問國際有限公司 | 統一編號: 12643400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 技冠國際開發有限公司 | 統一編號: 12646639 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 雙園工業股份有限公司 | 統一編號: 12648221 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25250000 | 所代表法人: 荷蘭商 The LYCRA Company Global | 邦新工業股份有限公司 | 統一編號: 12654530 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: Danfoss A/S | 丹佛斯股份有限公司 | 統一編號: 12656973 |
|