吳文進
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文進的職稱是董事長, 持有股份數是151000, 公司名稱是允振企業股份有限公司, 統一編號是23412166.
董監事資料集 資料集的 吳文進 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳文進 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 148000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 148000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 148000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 148000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 允振企業股份有限公司 | 統一編號: 23412166 |
[ 搜尋所有相關: 吳文進 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23412166 | 電話號碼: 07-3115486 | 高雄市仁武區竹門巷10號 |
統一編號: 23412166 | 電話號碼: 07-3115486 | 高雄市仁武區竹門巷10號 |
[ 搜尋所有相關: 吳文進 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23412166 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹門巷10號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23412166 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹門巷10號 |
[ 搜尋所有相關: 吳文進 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 吳文進 | 統一編號: 23412166 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹門巷10號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 吳文進 | 統一編號: 23412166 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹門巷10號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 23412166 ... ]
無其他 允振企業 資料。
[ 搜尋所有 允振企業 ... ]
根據姓名 吳文進 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文進 ...) | OID: 2.16.886.110.90006.100088 | 電話: 03-6562197 | 地址: 新竹市北區文雅里城北街137巷1弄23號 | DN: o=吳文進建築師事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 新竹市 文雅里城北街137巷1弄23號 | 建築師姓名: 吳文進 | 開業證號: 建開證字第J000009號 @ 建築師開業登記資訊 |
| (中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 光通訊與光電元組件關鍵性技術發展四年計畫 | 專利發明人: 朱慕道, 吳文進, 張淵仁, 陳穎志, 李俊興, 陳智禮 | 證書號碼: 215129 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 進益興業有限公司 | 統一編號: 42803240 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90006.100088 | 電話: 03-6562197 | 地址: 新竹市北區文雅里城北街137巷1弄23號 | DN: o=吳文進建築師事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 新竹市 文雅里城北街137巷1弄23號 | 建築師姓名: 吳文進 | 開業證號: 建開證字第J000009號 @ 建築師開業登記資訊 |
(中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 光通訊與光電元組件關鍵性技術發展四年計畫 | 專利發明人: 朱慕道, 吳文進, 張淵仁, 陳穎志, 李俊興, 陳智禮 | 證書號碼: 215129 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 進益興業有限公司 | 統一編號: 42803240 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳文進 ... ]
名稱 允振企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 允振企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
允振企業社 臺中市北屯區北京里太原路三段352巷2號1樓 | 張雅欣 | 94532655 | 核准設立 - 獨資 |
允振企業股份有限公司 高雄市仁武區竹門巷10號 | 吳文進 | 23412166 | 核准設立 |
允振企業社 登記地址: 臺中市北屯區北京里太原路三段352巷2號1樓 | 負責人: 張雅欣 | 統編: 94532655 | 核准設立 - 獨資 |
允振企業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹門巷10號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 23412166 | 核准設立 |
姓名 吳文進 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳文進)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳文進自營計程車行 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷33號 | 吳文進 | 06015584 | 核准設立 - 獨資 |
阿進美食館 高雄市鼓山區華豐里華榮路310號1樓 | 吳文進 | 21357785 | 核准設立 - 獨資 |
進益興業有限公司 高雄市仁武區竹東路121號 | 吳文進 | 42803240 | 核准設立 |
進興商店 彰化縣員林市林厝里山腳路12號 | 吳文進 | 60239246 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110820877) |
進益工業社 高雄市三民區孝順街5巷14號 | 吳文進 | 83704949 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662083100) |
進發殯儀社 新北市泰山區全興路?07巷27號?0樓 | 吳文進 | 02147629 | 核准設立 - 獨資 |
進化史寵物用品店 臺北市大安區基隆路2段134之1號1樓 | 吳文進 | 80992951 | 撤銷 - 獨資 |
吳文進自營計程車行 登記地址: 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷33號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 06015584 | 核准設立 - 獨資 |
阿進美食館 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里華榮路310號1樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 21357785 | 核准設立 - 獨資 |
進益興業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹東路121號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 42803240 | 核准設立 |
進興商店 登記地址: 彰化縣員林市林厝里山腳路12號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 60239246 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110820877) |
進益工業社 登記地址: 高雄市三民區孝順街5巷14號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 83704949 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662083100) |
進發殯儀社 登記地址: 新北市泰山區全興路?07巷27號?0樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 02147629 | 核准設立 - 獨資 |
進化史寵物用品店 登記地址: 臺北市大安區基隆路2段134之1號1樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 80992951 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳文進 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|