卓建志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名卓建志的職稱是董事, 持有股份數是1233826, 公司名稱是光和證券股份有限公司, 統一編號是23417015.
董監事資料集 資料集的 卓建志 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 卓建志 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 946300 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 870000 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3110219 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2104444 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3015273 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1222620 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 764289 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1888959 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946300 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 870000 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3110219 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2104444 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3015273 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1222620 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 764289 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1888959 | 所代表法人: | 光和證券股份有限公司 | 統一編號: 23417015 |
[ 搜尋所有相關: 卓建志 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 光和證券股份有限公司 | 到職日期: 1050608 | 統一編號: 23417015 |
公司名稱: 光和證券股份有限公司 | 到職日期: 1050608 | 統一編號: 23417015 |
[ 搜尋所有相關: 卓建志 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 總機電話: 04-8886500 | 公司代號: 000638 | 住址: 彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓 | 成立日期: 19890706 | 光和證券股份有限公司 |
總機電話: 04-8886500 | 公司代號: 000638 | 住址: 彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓 | 成立日期: 19890706 | 光和證券股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 卓建志 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 證券代號: 6380 | 電話: 04-8886500 | 行政部門地址: | 營業廳: 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 |
證券代號: 6380 | 電話: 04-8886500 | 行政部門地址: | 營業廳: 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 |
[ 搜尋所有相關: 卓建志 @ 證券商基本資料 ]
無其他 光和證券 資料。
[ 搜尋所有 光和證券 ... ]
根據姓名 卓建志 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 卓建志 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8882995#213 | 機構負責人姓名: 卓建志 | 機構代碼: B20900018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣北斗鎮西安里中山路一段311號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 卓建志 ... ]
名稱 光和證券 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 光和證券)
姓名 卓建志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 卓建志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣達企業社 臺南市北區成功里中華北路2段283號1樓 | 卓建志 | 40869792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040185780) |
日見數位行銷有限公司 臺南市中西區南門里府前路一段283號11樓之1 | 卓建志 | 90559028 | 核准設立 |
廣達企業社 登記地址: 臺南市北區成功里中華北路2段283號1樓 | 負責人: 卓建志 | 統編: 40869792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040185780) |
日見數位行銷有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門里府前路一段283號11樓之1 | 負責人: 卓建志 | 統編: 90559028 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
|