李月娥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李月娥的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是松祿文化事業股份有限公司, 統一編號是23419793.
董監事資料集 資料集的 李月娥 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李月娥 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 松祿文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23419793 |
[ 搜尋所有相關: 李月娥 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23419793 | 電話號碼: 02-23326000 | 臺北市中正區重慶南路3段48號1樓 |
統一編號: 23419793 | 電話號碼: 02-23326000 | 臺北市中正區重慶南路3段48號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李月娥 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 松祿文化事業 資料。
[ 搜尋所有 松祿文化事業 ... ]
根據姓名 李月娥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李月娥 ...) | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林明毅建築師事務所 | 新北市 | 場域: 學校 | 220新北市板橋區文化路一段188巷56號 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 楊仁元, 李月娥編著 | 出版機構: 台科大圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263911680 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 開始時間: 2024-01-27T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-01-27T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 還記得 每日一字 節目嗎其中用毛筆於一張印有紅色九宮格的宣紙上,以楷書一筆一劃示範該字寫法的台灣書法家 張炳煌 即將在金門與大家見面嚕!這絕對是場值得您暫且放下繁瑣事務,參與其中的藝文饗宴,熱切期待您... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照B據點 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林明毅建築師事務所 | 新北市 | 場域: 學校 | 220新北市板橋區文化路一段188巷56號 @ 文化部公共藝術 |
作者: 楊仁元, 李月娥編著 | 出版機構: 台科大圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263911680 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
開始時間: 2024-01-27T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-01-27T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 還記得 每日一字 節目嗎其中用毛筆於一張印有紅色九宮格的宣紙上,以楷書一筆一劃示範該字寫法的台灣書法家 張炳煌 即將在金門與大家見面嚕!這絕對是場值得您暫且放下繁瑣事務,參與其中的藝文饗宴,熱切期待您... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李月娥 | 機構代碼: 1X0100009 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區安西街43之2號3樓之3 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李月娥 ... ]
名稱 松祿文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 松祿文化事業)
松祿文化事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路3段48號1樓 | 負責人: 林永憲 | 統編: 23419793 | 核准設立 |
姓名 李月娥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李月娥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李白餐廳 臺北市中山區民權東路66巷5號1樓 | 李月娥 | 12242910 | 撤銷 - 合夥 |
百原汽車百貨行 新北市板橋區長江路3段139號1樓 | 李月娥 | 01877892 | 歇業 - 獨資 |
金明文具行 臺南市永康區尚頂里大武街76巷2號1樓 | 李月娥 | 01961933 | 核准設立 - 獨資 |
人愛商行 新北市蘆洲區民族路420號 | 李月娥 | 01986977 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118150213) |
昱龍企業社 新北市三重區永盛里車路頭街143巷12號1樓 | 李月娥 | 02192102 | 核准設立 - 獨資 |
迪奧髮型設計 南投縣埔里鎮南門里南昌街一五三巷一八號 | 李月娥 | 06129448 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佳玲商店 嘉義縣東石鄉洲仔村五鄰洲子二五九號 | 李月娥 | 06345712 | 歇業 - 獨資 |
喬統模具工作所 臺南市安南區溪東里安富街145之5號1樓 | 李月娥 | 06518452 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120041744) |
李白餐廳 登記地址: 臺北市中山區民權東路66巷5號1樓 | 負責人: 李月娥 | 統編: 12242910 | 撤銷 - 合夥 |
百原汽車百貨行 登記地址: 新北市板橋區長江路3段139號1樓 | 負責人: 李月娥 | 統編: 01877892 | 歇業 - 獨資 |
金明文具行 登記地址: 臺南市永康區尚頂里大武街76巷2號1樓 | 負責人: 李月娥 | 統編: 01961933 | 核准設立 - 獨資 |
人愛商行 登記地址: 新北市蘆洲區民族路420號 | 負責人: 李月娥 | 統編: 01986977 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118150213) |
昱龍企業社 登記地址: 新北市三重區永盛里車路頭街143巷12號1樓 | 負責人: 李月娥 | 統編: 02192102 | 核准設立 - 獨資 |
迪奧髮型設計 登記地址: 南投縣埔里鎮南門里南昌街一五三巷一八號 | 負責人: 李月娥 | 統編: 06129448 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佳玲商店 登記地址: 嘉義縣東石鄉洲仔村五鄰洲子二五九號 | 負責人: 李月娥 | 統編: 06345712 | 歇業 - 獨資 |
喬統模具工作所 登記地址: 臺南市安南區溪東里安富街145之5號1樓 | 負責人: 李月娥 | 統編: 06518452 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120041744) |
[ 查詢所有 李月娥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
|