陳雪紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳雪紅的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是泰首股份有限公司, 統一編號是23454480.
董監事資料集 資料集的 陳雪紅 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳雪紅 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
[ 搜尋所有相關: 陳雪紅 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23454480 | 電話號碼: 02-22039259 | 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 |
統一編號: 23454480 | 電話號碼: 02-22039259 | 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳雪紅 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 泰首 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 泰首 ...) | (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 90003859 | 電話號碼: 0920021479 | 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 90003859 | 核准日期: 20230323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 90003859 | 電話號碼: 0920021479 | 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 90003859 | 核准日期: 20230323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 泰首 ... ]
根據姓名 陳雪紅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳雪紅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 219 | 所代表法人: | 紅旺企業股份有限公司 | 統一編號: 22680261 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 112織布 | 統一編號: 28774188 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮好修里西平路158巷26號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻正興業股份有限公司 | 統一編號: 22057977 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 如興國際有限公司 | 統一編號: 28774188 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 正宇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 69834371 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 銘洋石化科技股份有限公司 | 統一編號: 80296928 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 精勝科技有限公司 | 統一編號: 80485630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 柒月柒日電影有限公司 | 統一編號: 90246645 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 219 | 所代表法人: | 紅旺企業股份有限公司 | 統一編號: 22680261 @ 董監事資料集 |
主要產品: 112織布 | 統一編號: 28774188 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮好修里西平路158巷26號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻正興業股份有限公司 | 統一編號: 22057977 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 如興國際有限公司 | 統一編號: 28774188 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 正宇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 69834371 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 銘洋石化科技股份有限公司 | 統一編號: 80296928 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 精勝科技有限公司 | 統一編號: 80485630 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 柒月柒日電影有限公司 | 統一編號: 90246645 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳雪紅 ... ]
泰首股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區民安西路19號3樓 | 電話: 02-2203-9259 |
名稱 泰首 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 泰首)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰首股份有限公司 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 | 邱武偉 | 23454480 | 核准設立 |
泰首食品股份有限公司 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 | 郭綵婕 | 90003859 | 核准設立 |
新加坡商泰首護科技有限公司 新竹市北區大同里中正路107號6樓之5 | 謝富榮 | 90340233 | 核准登記 |
泰首安企業有限公司 臺中市西屯區內江街三一號 | | 23845641 | 解散 (文號: 1997-1-4 建三壬字 第086101497號) |
泰首股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 | 負責人: 邱武偉 | 統編: 23454480 | 核准設立 |
泰首食品股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 | 負責人: 郭綵婕 | 統編: 90003859 | 核准設立 |
新加坡商泰首護科技有限公司 登記地址: 新竹市北區大同里中正路107號6樓之5 | 負責人: 謝富榮 | 統編: 90340233 | 核准登記 |
泰首安企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區內江街三一號 | 統編: 23845641 | 解散 (文號: 1997-1-4 建三壬字 第086101497號) |
姓名 陳雪紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳雪紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥亨商號 新北市新莊區新泰路175巷9號1樓 | 陳雪紅 | 02188297 | 歇業 - 獨資 |
小城商號 高雄市前金區新生里七賢2路411號 | 陳雪紅 | 06823039 | 核准設立 - 獨資 |
立旺行 高雄市鳳山區文衡里文衡路365號14樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 陳雪紅 | 10731862 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10460125000) |
卓興商店 臺北市中山區通北街146巷17號1樓 | 楊陳雪紅 | 12393260 | 核准設立 - 獨資 |
椿山小吃店 高雄市新興區中山1路39號 | 陳雪紅 | 17855888 | 歇業 - 合夥 |
如興國際有限公司 新北市土城區裕民路116號4樓之4 | 楊陳雪紅 | 28774188 | 核准設立 |
正宇精密工業股份有限公司 臺南市安南區海佃里郡安路6段16號 | 陳雪紅 | 69834371 | 核准設立 |
快樂頌小吃店 基隆市中山區中山里中山一路一三三號一、二樓 | 陳雪紅 | 74836645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080001900) |
祥亨商號 登記地址: 新北市新莊區新泰路175巷9號1樓 | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 02188297 | 歇業 - 獨資 |
小城商號 登記地址: 高雄市前金區新生里七賢2路411號 | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 06823039 | 核准設立 - 獨資 |
立旺行 登記地址: 高雄市鳳山區文衡里文衡路365號14樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 10731862 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10460125000) |
卓興商店 登記地址: 臺北市中山區通北街146巷17號1樓 | 負責人: 楊陳雪紅 | 統編: 12393260 | 核准設立 - 獨資 |
椿山小吃店 登記地址: 高雄市新興區中山1路39號 | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 17855888 | 歇業 - 合夥 |
如興國際有限公司 登記地址: 新北市土城區裕民路116號4樓之4 | 負責人: 楊陳雪紅 | 統編: 28774188 | 核准設立 |
正宇精密工業股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區海佃里郡安路6段16號 | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 69834371 | 核准設立 |
快樂頌小吃店 登記地址: 基隆市中山區中山里中山一路一三三號一、二樓 | 負責人: 陳雪紅 | 統編: 74836645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080001900) |
[ 查詢所有 陳雪紅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
|