何志宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何志宏的職稱是董事, 持有股份數是231153, 公司名稱是鼎漢國際工程顧問股份有限公司, 統一編號是23459112.
董監事資料集 資料集的 何志宏 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何志宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 77000 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 166978 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 113 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 361865 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 175549 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 94658 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 136978 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1213594 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 77000 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 166978 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 113 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 361865 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 175549 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 94658 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 136978 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1213594 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 23459112 |
[ 搜尋所有相關: 何志宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23459112 | 電話號碼: 02-27488822 | 臺北市信義區松山路130號5樓 |
統一編號: 23459112 | 電話號碼: 02-27488822 | 臺北市信義區松山路130號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 何志宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鼎漢國際工程顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鼎漢國際工程顧問 ...) | 登錄日期: 1100510 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
登錄日期: 1100510 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/楊東信/米嚕 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)音樂精靈 侯絡瓈/米嚕等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 鼎漢國際工程顧問 ... ]
根據姓名 何志宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何志宏 ...) | 管理人電話: 02-28812231#231 | 預計收容村里: 仁勇里、義信里、福林里、福德里、福志里、舊佳里、福佳港、後港里、福中里、前港里、百齡里、承德里、福華里、明勝里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺北市士林區 | 福德里 | 臺北市士林區大東路165號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 廖書辰 ,顧子琨 ,林哲歆 ,曾培哲 ,何志宏 | 證書號碼: I441281 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51480 | 所代表法人: | 原榮鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 22094157 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 鋐霖建設股份有限公司 | 統一編號: 27460580 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 北京智象信息技術有限公司 | 台北智象信息技術股份有限公司 | 統一編號: 53091922 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7620000 | 所代表法人: | 人可娛樂事業有限公司 | 統一編號: 53522788 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 上勝鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 53621372 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 亞果娛樂事業有限公司 | 統一編號: 54650178 @ 董監事資料集 |
管理人電話: 02-28812231#231 | 預計收容村里: 仁勇里、義信里、福林里、福德里、福志里、舊佳里、福佳港、後港里、福中里、前港里、百齡里、承德里、福華里、明勝里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺北市士林區 | 福德里 | 臺北市士林區大東路165號 @ 避難收容處所點位檔 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 廖書辰 ,顧子琨 ,林哲歆 ,曾培哲 ,何志宏 | 證書號碼: I441281 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51480 | 所代表法人: | 原榮鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 22094157 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 鋐霖建設股份有限公司 | 統一編號: 27460580 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 北京智象信息技術有限公司 | 台北智象信息技術股份有限公司 | 統一編號: 53091922 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7620000 | 所代表法人: | 人可娛樂事業有限公司 | 統一編號: 53522788 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 上勝鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 53621372 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 亞果娛樂事業有限公司 | 統一編號: 54650178 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何志宏 ... ]
名稱 鼎漢國際工程顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 鼎漢國際工程顧問)
姓名 何志宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何志宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
迎發行 苗栗縣大湖鄉大湖村民生路七四號 | 何志宏 | 13359698 | 歇業 - 獨資 |
皇家汽車商行 苗栗縣苗栗市北苗里二二鄰嘉慶四九號 | 何志宏 | 17348477 | 核准設立 - 獨資 |
淑慧小吃店 桃園市八德區瑞德里興豐路722號1樓 | 何志宏 | 21548645 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039002934) |
遨遊寶島禮品有限公司 臺南市東區崇明五街29號1樓 | 何志宏 | 25033529 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-25) |
鋐霖建設股份有限公司 新北市板橋區三民路2段37號17樓 | 何志宏 | 27460580 | 核准設立 |
恩強工程行 高雄市阿蓮區清蓮里民生路207巷17弄16號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 何志宏 | 36683788 | 核准設立 - 獨資 |
開明商行 金門縣金寧鄉湖埔村湖下212之8號 | 何志宏 | 37970324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100071799) |
台北智象信息技術股份有限公司 臺北市信義區東興路59號10樓 | 何志宏 | 53091922 | 核准設立 |
迎發行 登記地址: 苗栗縣大湖鄉大湖村民生路七四號 | 負責人: 何志宏 | 統編: 13359698 | 歇業 - 獨資 |
皇家汽車商行 登記地址: 苗栗縣苗栗市北苗里二二鄰嘉慶四九號 | 負責人: 何志宏 | 統編: 17348477 | 核准設立 - 獨資 |
淑慧小吃店 登記地址: 桃園市八德區瑞德里興豐路722號1樓 | 負責人: 何志宏 | 統編: 21548645 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039002934) |
遨遊寶島禮品有限公司 登記地址: 臺南市東區崇明五街29號1樓 | 負責人: 何志宏 | 統編: 25033529 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-25) |
鋐霖建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路2段37號17樓 | 負責人: 何志宏 | 統編: 27460580 | 核准設立 |
恩強工程行 登記地址: 高雄市阿蓮區清蓮里民生路207巷17弄16號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 何志宏 | 統編: 36683788 | 核准設立 - 獨資 |
開明商行 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村湖下212之8號 | 負責人: 何志宏 | 統編: 37970324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100071799) |
台北智象信息技術股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區東興路59號10樓 | 負責人: 何志宏 | 統編: 53091922 | 核准設立 |
[ 查詢所有 何志宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
|