黃麗如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗如的職稱是監察人, 持有股份數是140000, 公司名稱是弘鳴股份有限公司, 統一編號是23463116.
董監事資料集 資料集的 黃麗如 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃麗如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 弘鳴股份有限公司 | 統一編號: 23463116 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗如 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23463116 | 電話號碼: 04-23172333 | 臺中市西屯區工業區37路30之1號 |
統一編號: 23463116 | 電話號碼: 04-23172333 | 臺中市西屯區工業區37路30之1號 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗如 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 弘鳴 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 弘鳴 ...) | 食品業者登錄字號: A-153915910-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53915910 | 桃園市中壢區金陵路26號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: H-153915910-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53915910 | 桃園市中壢區金陵路26號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 弘鳴工程有限公司 | 統一編號: 27203210 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 弘鳴企業股份有限公司 | 統一編號: 52585525 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: A-153915910-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53915910 | 桃園市中壢區金陵路26號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: H-153915910-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53915910 | 桃園市中壢區金陵路26號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 弘鳴工程有限公司 | 統一編號: 27203210 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 弘鳴企業股份有限公司 | 統一編號: 52585525 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 弘鳴 ... ]
根據姓名 黃麗如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗如 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃麗如 ... ]
名稱 弘鳴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 弘鳴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘鳴工程有限公司 高雄市小港區鳳鳴路127號 | 陳清德 | 27203210 | 核准設立 |
弘鳴股份有限公司 臺中市西屯區工業區37路30之1號 | 黃威翔 | 23463116 | 核准設立 |
弘鳴生物科技股份有限公司 桃園市中壢區金陵路26號1樓 | 徐玉豐 | 53915910 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-14) |
弘鳴環保工程有限公司 臺中市北屯區崇德路三段1002巷40號1樓 | 吳鼎綸 | 80405518 | 核准設立 |
弘鳴水電工程行 高雄市路竹區中山路422號 | 林順力 | 09075115 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061057300) |
弘鳴實業有限公司 臺北市中山區撫順街33號5樓 | | 22618393 | 解散 (090年06月12日 建商二字 第90287695號) |
弘鳴企業股份有限公司 臺中市西屯區西安里福星路一七五之一號 | | 52585525 | 解散 (文號: 2005-12-15 經授中字 第0943335498號) |
弘鳴水電工程有限公司 高雄市路竹區四維路二號 | | 88678884 | 解散 (文號: 2004-10-27 經授中字 第0933293403號) |
弘鳴工程有限公司 登記地址: 高雄市小港區鳳鳴路127號 | 負責人: 陳清德 | 統編: 27203210 | 核准設立 |
弘鳴股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區工業區37路30之1號 | 負責人: 黃威翔 | 統編: 23463116 | 核准設立 |
弘鳴生物科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區金陵路26號1樓 | 負責人: 徐玉豐 | 統編: 53915910 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-14) |
弘鳴環保工程有限公司 登記地址: 臺中市北屯區崇德路三段1002巷40號1樓 | 負責人: 吳鼎綸 | 統編: 80405518 | 核准設立 |
弘鳴水電工程行 登記地址: 高雄市路竹區中山路422號 | 負責人: 林順力 | 統編: 09075115 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061057300) |
弘鳴實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區撫順街33號5樓 | 統編: 22618393 | 解散 (090年06月12日 建商二字 第90287695號) |
弘鳴企業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西安里福星路一七五之一號 | 統編: 52585525 | 解散 (文號: 2005-12-15 經授中字 第0943335498號) |
弘鳴水電工程有限公司 登記地址: 高雄市路竹區四維路二號 | 統編: 88678884 | 解散 (文號: 2004-10-27 經授中字 第0933293403號) |
[ 查詢所有 弘鳴 ... ]
姓名 黃麗如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正如企業社 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 黃麗如 | 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 黃麗如 | 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 黃麗如 | 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 黃麗如 | 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 黃麗如 | 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 新北市板橋區府中路49號1樓 | 黃麗如 | 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 黃麗如 | 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 黃麗如 | 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
正如企業社 登記地址: 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 登記地址: 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 登記地址: 新北市板橋區府中路49號1樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 登記地址: 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
[ 查詢所有 黃麗如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
|