林鴻銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻銘的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是中日保全股份有限公司, 統一編號是23474562.
無其他 中日保全 資料。
[ 搜尋所有 中日保全 ... ]
根據姓名 林鴻銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻銘 ...) | (中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 鴻富林國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24313636 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 鴻富林國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24313636 @ 董監事資料集 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林鴻銘 ... ]
名稱 中日保全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中日保全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中日保全股份有限公司 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 辜澄泉 | 23474562 | 解散 (104年07月20日 府產業商字 第10486092910號) |
中日保全股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 負責人: 辜澄泉 | 統編: 23474562 | 解散 (104年07月20日 府產業商字 第10486092910號) |
姓名 林鴻銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻銓工程行 雲林縣四湖鄉林厝村中華路30巷4號 | 林鴻銘 | 92219378 | 核准設立 - 獨資 |
鴻祥農產行 雲林縣西螺鎮新安里新社134號1樓 | 林鴻銘 | 82487846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090085060) |
洋銘科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段46號5樓之4 | 林鴻銘 | 21252543 | 核准設立 |
順鴻工程有限公司 臺北市信義區吳興街284巷63號3樓 | 林鴻銘 | 22894209 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-14) |
利鴻機電股份有限公司 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段38號2樓 | 林鴻銘 | 62561403 | 核准設立 |
鈞鴻投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 林鴻銘 | 97174863 | 核准設立 |
銘晟消防有限公司 高雄市三民區大順二路657號16樓之1 | 林鴻銘 | 13158094 | 廢止 (108年04月02日 高市府經商公字 第1085913790號) |
銘磐企業股份有限公司 臺北市松山區光復北路120巷4號1樓 | 林鴻銘 | 22631522 | 核准設立 |
鴻銓工程行 登記地址: 雲林縣四湖鄉林厝村中華路30巷4號 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 92219378 | 核准設立 - 獨資 |
鴻祥農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮新安里新社134號1樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 82487846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090085060) |
洋銘科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段46號5樓之4 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 21252543 | 核准設立 |
順鴻工程有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街284巷63號3樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 22894209 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-14) |
利鴻機電股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段38號2樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 62561403 | 核准設立 |
鈞鴻投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 97174863 | 核准設立 |
銘晟消防有限公司 登記地址: 高雄市三民區大順二路657號16樓之1 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 13158094 | 廢止 (108年04月02日 高市府經商公字 第1085913790號) |
銘磐企業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷4號1樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 22631522 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林鴻銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|