王智弘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王智弘的職稱是監察人, 持有股份數是235000, 公司名稱是舜舜五金行股份有限公司, 統一編號是23476392.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 舜舜五金行股份有限公司 | 統一編號: 23476392 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 舜舜五金行股份有限公司 | 統一編號: 23476392 |
[ 搜尋所有相關: 王智弘 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23476392 | 電話號碼: 04-7513388 | 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 |
統一編號: 23476392 | 電話號碼: 04-7513388 | 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 |
[ 搜尋所有相關: 王智弘 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 舜舜五金行 資料。
[ 搜尋所有 舜舜五金行 ... ]
根據姓名 王智弘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王智弘 ...) | 電話: 02-2552-3234 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/25 | 103 大同區 鄭州路145號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘遠文創有限公司 | 統一編號: 94105549 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 弘翔行有限公司 | 到職日期: 0831109 | 統一編號: 89910381 @ 公司登記經理人資料集 |
| 作者: Rudolf Steiner作; 王智弘, 尤清, 陳寶珠, 何修瑜, 張琴珮譯 | 出版機構: 人智學教育基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99043-9-1 (平裝, NT$300, 228面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 王文科, 王智弘著 | 出版機構: 五南 | 版次: 十九版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 784 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-197-3 (平裝, NT$900, 784面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 02-2786-1228 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/28 | 115 南港區 同德路87號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
電話: 02-2552-3234 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/25 | 103 大同區 鄭州路145號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘遠文創有限公司 | 統一編號: 94105549 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 弘翔行有限公司 | 到職日期: 0831109 | 統一編號: 89910381 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: Rudolf Steiner作; 王智弘, 尤清, 陳寶珠, 何修瑜, 張琴珮譯 | 出版機構: 人智學教育基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99043-9-1 (平裝, NT$300, 228面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 王文科, 王智弘著 | 出版機構: 五南 | 版次: 十九版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 784 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-522-197-3 (平裝, NT$900, 784面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 02-2786-1228 | 證書狀況: 展延(有效) | 證書有效期限: 2025/10/28 | 115 南港區 同德路87號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
[ 搜尋所有 王智弘 ... ]
名稱 舜舜五金行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 舜舜五金行)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舜舜五金行股份有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 | 張素眞 | 23476392 | 核准設立 |
舜舜五金行股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路201號 | 負責人: 張素眞 | 統編: 23476392 | 核准設立 |
姓名 王智弘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王智弘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智弘電器行 臺南市仁德區後壁里中正路2段315號 | 王智弘 | 14357114 | 核准設立 - 獨資 |
弘遠文創有限公司 臺北市大安區敦化南路1段193號2樓 | 王智弘 | 94105549 | 核准設立 |
智弘企業社 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路233號 | 王智弘 | 26574895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903439) |
智弘企業社 宜蘭縣冬山鄉丸山村丸山路三二五巷三一號一樓 | 王智弘 | 29326619 | 歇業 - 合夥 |
弘記辣椒坊 新北市蘆洲區中正路51號 | 王智弘 | 50653321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115218) |
準鴻機械行 高雄市大寮區智理街2號 | 王智弘 | 10468623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962271700) |
阿弘小吃店 新北市土城區延吉街105號(1樓) | 王智弘 | 21515243 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
一智伙食行 高雄市新興區蕉園里林森1路146巷43號2樓 | 王智弘 | 18117729 | 歇業 - 獨資 |
智弘電器行 登記地址: 臺南市仁德區後壁里中正路2段315號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 14357114 | 核准設立 - 獨資 |
弘遠文創有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段193號2樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 94105549 | 核准設立 |
智弘企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路233號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 26574895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903439) |
智弘企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉丸山村丸山路三二五巷三一號一樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 29326619 | 歇業 - 合夥 |
弘記辣椒坊 登記地址: 新北市蘆洲區中正路51號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 50653321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115218) |
準鴻機械行 登記地址: 高雄市大寮區智理街2號 | 負責人: 王智弘 | 統編: 10468623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962271700) |
阿弘小吃店 登記地址: 新北市土城區延吉街105號(1樓) | 負責人: 王智弘 | 統編: 21515243 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
一智伙食行 登記地址: 高雄市新興區蕉園里林森1路146巷43號2樓 | 負責人: 王智弘 | 統編: 18117729 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王智弘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|