吳東霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳東霖的職稱是董事長, 持有股份數是125000, 公司名稱是運通環保股份有限公司, 統一編號是23492148.
董監事資料集 資料集的 吳東霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳東霖 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 運通環保股份有限公司 | 統一編號: 23492148 |
[ 搜尋所有相關: 吳東霖 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 運通環保 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 運通環保 ...) | 公司電話: (02)82215932 | 回收項目: 廢機動車輛類、廢汽車、廢機車 | 回收貯存場地址: 新北市中和區中板路四七巷二一弄七號 | 登記證字號: 北府環衛廢回收字第(登)0001號 @ 應回收廢棄物受補貼機構(回收業) |
| 聯絡電話: (02)82215932 | 貯存地址: 新北市中和區中板路四七巷二一弄七號 | 回收材質種類: 廢機動車輛類、廢汽車、廢機車 @ 應回收廢棄物回收業者資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 90034776 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮竹營里美寮路二段431號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 所在工業區名稱: 中和工業區 | (實際廠場)地址: 新北市中和區中原段二五八地號 | 營利事業統一編號: 16681740 | 管制編號: F04D0843 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 全運通環保科技股份有限公司 | 統一編號: 16681740 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全運通環保科技股份有限公司 | 統一編號: 16681740 @ 董監事資料集 |
公司電話: (02)82215932 | 回收項目: 廢機動車輛類、廢汽車、廢機車 | 回收貯存場地址: 新北市中和區中板路四七巷二一弄七號 | 登記證字號: 北府環衛廢回收字第(登)0001號 @ 應回收廢棄物受補貼機構(回收業) |
聯絡電話: (02)82215932 | 貯存地址: 新北市中和區中板路四七巷二一弄七號 | 回收材質種類: 廢機動車輛類、廢汽車、廢機車 @ 應回收廢棄物回收業者資料 |
主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 90034776 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮竹營里美寮路二段431號1樓 @ 登記工廠名錄 |
所在工業區名稱: 中和工業區 | (實際廠場)地址: 新北市中和區中原段二五八地號 | 營利事業統一編號: 16681740 | 管制編號: F04D0843 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 全運通環保科技股份有限公司 | 統一編號: 16681740 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全運通環保科技股份有限公司 | 統一編號: 16681740 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 運通環保 ... ]
根據姓名 吳東霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳東霖 ...) | (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 事務所名稱: 吳東霖記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區星河路10巷1號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0149 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 吳東霖記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區星河路10巷1號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0149號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 生產者: 吳○霖 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市大樹區 | 異動日期: 2024/05/10 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 霖恩有限公司 | 統一編號: 98243776 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 世霖奈米科技股份有限公司 | 到職日期: 0920714 | 統一編號: 80458710 @ 公司登記經理人資料集 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區海東段一七七五地號 | 營利事業統一編號: 83240195 | 管制編號: D32D0087 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
事務所名稱: 吳東霖記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區星河路10巷1號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0149 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 吳東霖記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區星河路10巷1號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0149號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
生產者: 吳○霖 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市大樹區 | 異動日期: 2024/05/10 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 霖恩有限公司 | 統一編號: 98243776 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 世霖奈米科技股份有限公司 | 到職日期: 0920714 | 統一編號: 80458710 @ 公司登記經理人資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區海東段一七七五地號 | 營利事業統一編號: 83240195 | 管制編號: D32D0087 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 吳東霖 ... ]
名稱 運通環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 運通環保)
金運通環保科技有限公司 登記地址: 新北市新店區安和路2段213號12樓 | 負責人: 詹心吾 | 統編: 90034776 | 核准設立 |
運通環保股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區大順三路183號3樓之6 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 23492148 | 核准設立 |
全運通環保科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區安和路2段213號12樓 | 負責人: 詹心吾 | 統編: 16681740 | 核准設立 |
八運通環保有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區新彊路40巷3號5樓 | 負責人: 王駿圖 | 統編: 59233194 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-18) |
全運通環保科技股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市建國南路一段一六一號一二樓 | 負責人: 陳維堯 | 統編: 12623039 | 廢止 |
姓名 吳東霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳東霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東霖農產行 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯352之2號1樓 | 吳東霖 | 19361051 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090099871) |
東霖眼鏡館 彰化縣彰化市崙平里中華西路113號 | 吳東霖 | 25368030 | 核准設立 - 獨資 |
霖恩有限公司 臺北市大安區和平東路2段265巷54號3樓 | 吳東霖 | 98243776 | 核准設立 |
吳東霖裝潢企業社 臺北市內湖區文德路161號1樓 | 吳東霖 | 13846430 | 歇業 - 獨資 |
霖成企業行 高雄市鳳山區武營路130號2樓 | 吳東霖 | 94590964 | 核准設立 - 獨資 |
東霖裝潢工程行 臺北市內湖區環山路3段15號1樓 | 吳東霖 | 21721095 | 歇業 - 獨資 |
加霖衛生工程行 新北市三重區仁化街63之2號1樓 | 吳東霖 | 17050094 | 歇業 - 獨資 |
成鑽商行 高雄市林園區東林東路32號 | 吳東霖 | 93260894 | 核准設立 - 獨資 |
東霖農產行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯352之2號1樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 19361051 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090099871) |
東霖眼鏡館 登記地址: 彰化縣彰化市崙平里中華西路113號 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 25368030 | 核准設立 - 獨資 |
霖恩有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段265巷54號3樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 98243776 | 核准設立 |
吳東霖裝潢企業社 登記地址: 臺北市內湖區文德路161號1樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 13846430 | 歇業 - 獨資 |
霖成企業行 登記地址: 高雄市鳳山區武營路130號2樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 94590964 | 核准設立 - 獨資 |
東霖裝潢工程行 登記地址: 臺北市內湖區環山路3段15號1樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 21721095 | 歇業 - 獨資 |
加霖衛生工程行 登記地址: 新北市三重區仁化街63之2號1樓 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 17050094 | 歇業 - 獨資 |
成鑽商行 登記地址: 高雄市林園區東林東路32號 | 負責人: 吳東霖 | 統編: 93260894 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳東霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|