楊鎮豪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊鎮豪的職稱是董事, 持有股份數是90, 公司名稱是詮烽工業股份有限公司, 統一編號是23523254.
董監事資料集 資料集的 楊鎮豪 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊鎮豪 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 詮烽工業股份有限公司 | 統一編號: 23523254 |
[ 搜尋所有相關: 楊鎮豪 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23523254 | 電話號碼: 04-24068651 | 臺中市大里區國光路一段159巷12之13號 |
統一編號: 23523254 | 電話號碼: 04-24068651 | 臺中市大里區國光路一段159巷12之13號 |
[ 搜尋所有相關: 楊鎮豪 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大里區大元里村國光路一段一五九巷一二之一三號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99636078 | 統一編號: 23523254 |
臺中市大里區大元里村國光路一段一五九巷一二之一三號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99636078 | 統一編號: 23523254 |
[ 搜尋所有相關: 楊鎮豪 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23523254 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區大元里村國光路一段一五九巷一二之一三號 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 23523254 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區大元里村國光路一段一五九巷一二之一三號 |
[ 搜尋所有相關: 楊鎮豪 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 詮烽工業 資料。
[ 搜尋所有 詮烽工業 ... ]
根據姓名 楊鎮豪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊鎮豪 ...) | (中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 統一編號: 22325354 | 電話號碼: 02-27766919 | 臺北市大安區忠孝東路3段217巷5弄21號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 楊鎮豪企業有限公司 | 統一編號: 22325354 @ 董監事資料集 |
(中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市港區藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊鎮豪、王雅淩、囧大 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
統一編號: 22325354 | 電話號碼: 02-27766919 | 臺北市大安區忠孝東路3段217巷5弄21號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 楊鎮豪企業有限公司 | 統一編號: 22325354 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊鎮豪 ... ]
名稱 詮烽工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詮烽工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詮烽工業股份有限公司 臺中市大里區國光路一段159巷12之13號 | 楊子賢 | 23523254 | 核准設立 |
詮烽工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區國光路一段159巷12之13號 | 負責人: 楊子賢 | 統編: 23523254 | 核准設立 |
姓名 楊鎮豪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊鎮豪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承豪商行 嘉義縣民雄鄉寮頂村19鄰富義新村204號 | 楊鎮豪 | 88921348 | 核准設立 - 獨資 |
楊記工程行 桃園市大園區三石里三和路二十號 | 楊鎮豪 | 26608543 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129005787) |
上豪工程行 花蓮縣吉安鄉仁安村海岸路637巷55號1樓 | 楊鎮豪 | 09986731 | 撤銷 - 獨資 |
麥樂福食品行 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二一二之五號 | 楊鎮豪 | 78108843 | 歇業 - 獨資 |
夢幻王書坊 臺北市大安區大安路2段174號 | 楊鎮豪 | 18103083 | 撤銷 - 獨資 |
一馨茶行 高雄市三民區哈爾濱街33號 | 楊鎮豪 | 25912102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360080700) |
藝術公寓工作室 新北市新店區中正路76巷11弄10號2樓(現場僅供辦公室使用) | 楊鎮豪 | 30362063 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1118164166) |
六合豐有限公司 高雄市前金區六合二路169號 | 楊鎮豪 | 59138023 | 核准設立 |
承豪商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉寮頂村19鄰富義新村204號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 88921348 | 核准設立 - 獨資 |
楊記工程行 登記地址: 桃園市大園區三石里三和路二十號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 26608543 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129005787) |
上豪工程行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁安村海岸路637巷55號1樓 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 09986731 | 撤銷 - 獨資 |
麥樂福食品行 登記地址: 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二一二之五號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 78108843 | 歇業 - 獨資 |
夢幻王書坊 登記地址: 臺北市大安區大安路2段174號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 18103083 | 撤銷 - 獨資 |
一馨茶行 登記地址: 高雄市三民區哈爾濱街33號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 25912102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360080700) |
藝術公寓工作室 登記地址: 新北市新店區中正路76巷11弄10號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 30362063 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1118164166) |
六合豐有限公司 登記地址: 高雄市前金區六合二路169號 | 負責人: 楊鎮豪 | 統編: 59138023 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊鎮豪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
|