劉桂美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉桂美的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是億衍企業股份有限公司, 統一編號是23546209.
無其他 億衍企業 資料。
[ 搜尋所有 億衍企業 ... ]
根據姓名 劉桂美 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 劉桂美 ...) | (中華民國)徐秀菊(Hsu,Hsiu-Chu);(日本)石垣美幸(Ishigaki Miyuki);(中華民國)劉桂美(Liu,Kuei-Mei);(中華民國)廖祐敏(Liao.Yu-Mi | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)徐秀菊(Hsu,Hsiu-Chu);(日本)石垣美幸(Ishigaki Miyuki);(中華民國)劉桂美(Liu,Kuei-Mei);(中華民國)廖祐敏(Liao.Yu-Mi | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 312000 | 所代表法人: | 禾茂玩具工業股份有限公司 | 統一編號: 06725115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良川企業股份有限公司 | 統一編號: 12134686 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 湧灥企業股份有限公司 | 統一編號: 22108770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 達伸五金有限公司 | 統一編號: 22365741 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 騰騎企業股份有限公司 | 統一編號: 86738859 @ 董監事資料集 |
(中華民國)徐秀菊(Hsu,Hsiu-Chu);(日本)石垣美幸(Ishigaki Miyuki);(中華民國)劉桂美(Liu,Kuei-Mei);(中華民國)廖祐敏(Liao.Yu-Mi | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)徐秀菊(Hsu,Hsiu-Chu);(日本)石垣美幸(Ishigaki Miyuki);(中華民國)劉桂美(Liu,Kuei-Mei);(中華民國)廖祐敏(Liao.Yu-Mi | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 312000 | 所代表法人: | 禾茂玩具工業股份有限公司 | 統一編號: 06725115 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良川企業股份有限公司 | 統一編號: 12134686 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 湧灥企業股份有限公司 | 統一編號: 22108770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 達伸五金有限公司 | 統一編號: 22365741 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 騰騎企業股份有限公司 | 統一編號: 86738859 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉桂美 ... ]
名稱 億衍企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 億衍企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億衍企業股份有限公司 臺中市北區陜西三街八號 | | 23546209 | 解散 (文號: 1993-7-24 建三字字 第082286923號) |
億衍企業股份有限公司 登記地址: 臺中市北區陜西三街八號 | 統編: 23546209 | 解散 (文號: 1993-7-24 建三字字 第082286923號) |
姓名 劉桂美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉桂美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好美壓克力工藝品社 桃園縣中壢市舊明里義民路39號1樓 | 劉桂美 | 13246457 | 歇業 - 獨資 |
績昇企業有限公司 臺北市中山區松江路152號10樓之1 | 劉桂美 | 23119873 | 核准設立 |
華美展示架有限公司 桃園市中壢區永光里環西路二段308號18樓 | 劉桂美 | 42742602 | 核准設立 |
好美展示架店 桃園縣中壢市舊明里義民路44號1樓 | 劉桂美 | 95916209 | 核准設立 - 獨資 |
怡蝶服飾 苗栗縣竹南鎮照南里一六鄰博愛街一九二號 | 劉桂美 | 14210604 | 歇業 - 獨資 |
臺灣丸豐企業有限公司 新北市土城區清水路241巷29號 | 劉桂美 | 16905972 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-26) |
達伸五金有限公司 臺北市大同區太原路84號1樓 | 何劉桂美 | 22365741 | 核准設立 |
丙元企業社 花蓮縣吉安鄉稻香村吉豐路2段383號1樓 | 劉桂美 | 30205070 | 歇業 - 獨資 |
好美壓克力工藝品社 登記地址: 桃園縣中壢市舊明里義民路39號1樓 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 13246457 | 歇業 - 獨資 |
績昇企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路152號10樓之1 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 23119873 | 核准設立 |
華美展示架有限公司 登記地址: 桃園市中壢區永光里環西路二段308號18樓 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 42742602 | 核准設立 |
好美展示架店 登記地址: 桃園縣中壢市舊明里義民路44號1樓 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 95916209 | 核准設立 - 獨資 |
怡蝶服飾 登記地址: 苗栗縣竹南鎮照南里一六鄰博愛街一九二號 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 14210604 | 歇業 - 獨資 |
臺灣丸豐企業有限公司 登記地址: 新北市土城區清水路241巷29號 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 16905972 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-26) |
達伸五金有限公司 登記地址: 臺北市大同區太原路84號1樓 | 負責人: 何劉桂美 | 統編: 22365741 | 核准設立 |
丙元企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村吉豐路2段383號1樓 | 負責人: 劉桂美 | 統編: 30205070 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉桂美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|