魏貴珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏貴珍的職稱是監察人, 持有股份數是2, 公司名稱是金永不動產鑑定股份有限公司, 統一編號是23557747.
無其他 金永不動產鑑定 資料。
[ 搜尋所有 金永不動產鑑定 ... ]
根據姓名 魏貴珍 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 魏貴珍 ...) | (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 魏貴珍 ... ]
名稱 金永不動產鑑定 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金永不動產鑑定)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金永不動產鑑定股份有限公司 臺中市北屯區中清路八十之二號四樓之一 | | 23557747 | 解散 (文號: 1998-12-22 建三辛字 第087282174號) |
金永不動產鑑定股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區中清路八十之二號四樓之一 | 統編: 23557747 | 解散 (文號: 1998-12-22 建三辛字 第087282174號) |
姓名 魏貴珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 魏貴珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
觔斗雲飛行媒體有限公司 臺中市北屯區平安里熱河路一段102號1樓 | 魏貴珍 | 54220635 | 核准設立 |
觔斗雲飛行媒體有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平安里熱河路一段102號1樓 | 負責人: 魏貴珍 | 統編: 54220635 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永氣五金行有限公司 | 統一編號: 07698713 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首利實業股份有限公司 | 統一編號: 07699023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首利實業股份有限公司 | 統一編號: 07699023 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6612543 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2913990 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: 芙蓉坊股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 413236 | 所代表法人: 新光資產管理股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 413236 | 所代表法人: 新光資產管理股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 487000 | 所代表法人: 富錦投資股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1251709 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2461023 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永氣五金行有限公司 | 統一編號: 07698713 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首利實業股份有限公司 | 統一編號: 07699023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首利實業股份有限公司 | 統一編號: 07699023 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6612543 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2913990 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: 芙蓉坊股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 413236 | 所代表法人: 新光資產管理股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 413236 | 所代表法人: 新光資產管理股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 487000 | 所代表法人: 富錦投資股份有限公司 | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1251709 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2461023 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
|