林麗燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗燕的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是福浚工業股份有限公司, 統一編號是23572682.
無其他 福浚工業 資料。
[ 搜尋所有 福浚工業 ... ]
根據姓名 林麗燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗燕 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照B據點 |
| 電話: 286319033 | 地址鄉鎮市區: 淡水區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林麗燕 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市西屯區鑫大鵬段五九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 86549175 | 管制編號: B23D1941 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 恆升針織股份有限公司 | 統一編號: 23001305 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: | 詠駿開發有限公司 | 統一編號: 23791595 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照B據點 |
電話: 286319033 | 地址鄉鎮市區: 淡水區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林麗燕 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5247350 | 機構負責人姓名: 林麗燕 | 機構代碼: B10500002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市北區和平路86巷11號1樓 @ 長照ABC據點 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市西屯區鑫大鵬段五九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 86549175 | 管制編號: B23D1941 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 恆升針織股份有限公司 | 統一編號: 23001305 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: | 詠駿開發有限公司 | 統一編號: 23791595 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林麗燕 ... ]
名稱 福浚工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 福浚工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福浚工業股份有限公司 臺中市豐原區南陽里南陽路二一五巷一八八號 | | 23572682 | 解散 (文號: 2002-8-28 經授中字 第0913263182號) |
福浚工業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南陽里南陽路二一五巷一八八號 | 統編: 23572682 | 解散 (文號: 2002-8-28 經授中字 第0913263182號) |
姓名 林麗燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林園活力仁愛美芝城餐坊 高雄市林園區王公里仁愛路271號一樓 | 林麗燕 | 82757637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861737900) |
馬騰能源科技工程行 嘉義縣溪口鄉柴林村柴林腳115號 | 林麗燕 | 88958533 | 核准設立 - 獨資 |
馬騰工程有限公司 嘉義縣溪口鄉柴林村柴林腳115號 | 林麗燕 | 90732667 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-21) |
可麗登髮藝坊 桃園縣桃園市龍岡里上海路119號1樓 | 林麗燕 | 98973724 | 歇業 - 獨資 |
馬騰工程行 嘉義縣溪口鄉柴林村115號 | 林麗燕 | 47782271 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109301160) |
健忠行 雲林縣水林鄉松北村蔦松路九三號 | 程林麗燕 | 06200693 | 歇業 - 獨資 |
北投花藝禮品店 臺北市士林區光明路147號1樓 | 林麗燕 | 01807600 | 撤銷 - 獨資 |
大東視聽企業行 基隆市安樂區樂利三街一一二號 | 林麗燕 | 00786698 | 撤銷 - 獨資 |
林園活力仁愛美芝城餐坊 登記地址: 高雄市林園區王公里仁愛路271號一樓 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 82757637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861737900) |
馬騰能源科技工程行 登記地址: 嘉義縣溪口鄉柴林村柴林腳115號 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 88958533 | 核准設立 - 獨資 |
馬騰工程有限公司 登記地址: 嘉義縣溪口鄉柴林村柴林腳115號 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 90732667 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-21) |
可麗登髮藝坊 登記地址: 桃園縣桃園市龍岡里上海路119號1樓 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 98973724 | 歇業 - 獨資 |
馬騰工程行 登記地址: 嘉義縣溪口鄉柴林村115號 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 47782271 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109301160) |
健忠行 登記地址: 雲林縣水林鄉松北村蔦松路九三號 | 負責人: 程林麗燕 | 統編: 06200693 | 歇業 - 獨資 |
北投花藝禮品店 登記地址: 臺北市士林區光明路147號1樓 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 01807600 | 撤銷 - 獨資 |
大東視聽企業行 登記地址: 基隆市安樂區樂利三街一一二號 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 00786698 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|