李玉鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李玉鳳的職稱是監察人, 持有股份數是45, 公司名稱是溢慶機械股份有限公司, 統一編號是23580825.
無其他 溢慶機械 資料。
[ 搜尋所有 溢慶機械 ... ]
根據姓名 李玉鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李玉鳳 ...) | (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李玉鳳 ... ]
名稱 溢慶機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 溢慶機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
溢慶機械股份有限公司 臺南市安南區長和街一段八二三巷三○號 | | 23580825 | 解散 (文號: 1998-1-16 建三己字 第087109794號) |
溢慶機械股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區長和街一段八二三巷三○號 | 統編: 23580825 | 解散 (文號: 1998-1-16 建三己字 第087109794號) |
姓名 李玉鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李玉鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
保元藥局 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 李玉鳳 | 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 李玉鳳 | 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 李玉鳳 | 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 李玉鳳 | 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 李玉鳳 | 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 李玉鳳 | 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 李玉鳳 | 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 李玉鳳 | 08410822 | 歇業 - 獨資 |
保元藥局 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 登記地址: 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 登記地址: 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 登記地址: 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 登記地址: 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 登記地址: 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 登記地址: 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08410822 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李玉鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|