王瓊玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王瓊玉的職稱是監察人, 持有股份數是1500, 公司名稱是卓別林股份有限公司, 統一編號是23584131.
根據名稱 卓別林 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 卓別林 ...) | 開始時間: 2017/8/26 | 結束時間: 2017/8/26 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 溪口客家文化館(溪口郵局旁) | 地址: 62341溪口鄉中正路129號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 街頭藝人表演-卓別林默劇活動日期:106年8月26日活動時間:9:30-10:30活動地點:客家文化館(溪口郵局旁)館址:溪口鄉中正路129號電話:05-2696786活動費用:■免費 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 作者: 查理.卓別林(Charlie Chaplin)著; 郭繼麟譯 | 出版機構: 財經錢線文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-680-631-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 食品業者登錄字號: K-200078624-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25204136 | 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: K-200078624-00002-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 25204136 | 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 開始時間: 2013/6/29 | 結束時間: 2013/6/30 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局演藝廳 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:屏風表演班‧活動日期:2013-06-29~2013-06-30‧活動時間:6/29(六)-19:30;6/30(日)-14:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:售票‧內容簡介:票價:600... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2017/8/26 | 結束時間: 2017/8/26 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 溪口客家文化館(溪口郵局旁) | 地址: 62341溪口鄉中正路129號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 街頭藝人表演-卓別林默劇活動日期:106年8月26日活動時間:9:30-10:30活動地點:客家文化館(溪口郵局旁)館址:溪口鄉中正路129號電話:05-2696786活動費用:■免費 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 查理.卓別林(Charlie Chaplin)著; 郭繼麟譯 | 出版機構: 財經錢線文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-680-631-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
食品業者登錄字號: K-200078624-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25204136 | 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: K-200078624-00002-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 25204136 | 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 @ 食品業者登錄資料集 |
開始時間: 2013/6/29 | 結束時間: 2013/6/30 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局演藝廳 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:屏風表演班‧活動日期:2013-06-29~2013-06-30‧活動時間:6/29(六)-19:30;6/30(日)-14:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:售票‧內容簡介:票價:600... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 卓別林 ... ]
根據姓名 王瓊玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王瓊玉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 368659 | 所代表法人: | 信祥股份有限公司 | 統一編號: 12324166 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 廷浩股份有限公司 | 統一編號: 12460653 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 富匯投資股份有限公司 | 統一編號: 12658037 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 鉑德國際股份有限公司 | 統一編號: 53160309 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 信旺投資股份有限公司 | 統一編號: 70438899 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 147000 | 所代表法人: | 信朝投資股份有限公司 | 統一編號: 70752593 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5168000 | 所代表法人: | 得雅農產品有限公司 | 統一編號: 84540585 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東唐有限公司 | 統一編號: 84661840 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 368659 | 所代表法人: | 信祥股份有限公司 | 統一編號: 12324166 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 廷浩股份有限公司 | 統一編號: 12460653 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 富匯投資股份有限公司 | 統一編號: 12658037 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 鉑德國際股份有限公司 | 統一編號: 53160309 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 信旺投資股份有限公司 | 統一編號: 70438899 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 147000 | 所代表法人: | 信朝投資股份有限公司 | 統一編號: 70752593 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5168000 | 所代表法人: | 得雅農產品有限公司 | 統一編號: 84540585 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東唐有限公司 | 統一編號: 84661840 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王瓊玉 ... ]
卓別林的窩 | 地址: 新北市中和區自立路2巷1號之3,4樓 | 電話: 02-2944-3378 |
名稱 卓別林 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 卓別林)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卓別林早餐店 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 | 詹凱婷 | 25204136 | 核准設立 - 獨資 |
卓別林企業社 臺中市清水區橋頭里民有路一五七巷二六弄一號一樓 | 林敏 | 84028988 | 核准停業 - 獨資 |
卓別林股份有限公司 臺北市文山區景興路29號1樓 | | 23584131 | 解散 (文號: 1995-5-16 建一字 第972127號) |
卓別林服飾店 臺中市西區忠誠里精明二街81號一樓 | 張淑琴 | 77979693 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卓別林企業有限公司 臺中市北屯區陳平里雷中街七七之四號 | | 86100719 | 解散 (文號: 1996-12-10 建三丁字 第085727102號) |
卓別林早餐店 登記地址: 苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路147號 | 負責人: 詹凱婷 | 統編: 25204136 | 核准設立 - 獨資 |
卓別林企業社 登記地址: 臺中市清水區橋頭里民有路一五七巷二六弄一號一樓 | 負責人: 林敏 | 統編: 84028988 | 核准停業 - 獨資 |
卓別林股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路29號1樓 | 統編: 23584131 | 解散 (文號: 1995-5-16 建一字 第972127號) |
卓別林服飾店 登記地址: 臺中市西區忠誠里精明二街81號一樓 | 負責人: 張淑琴 | 統編: 77979693 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卓別林企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區陳平里雷中街七七之四號 | 統編: 86100719 | 解散 (文號: 1996-12-10 建三丁字 第085727102號) |
姓名 王瓊玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王瓊玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
京高企業社 臺北市士林區福港街267之4號6樓 | 王瓊玉 | 01828387 | 撤銷 - 獨資 |
達鑫管理顧問股份有限公司 臺北市中山區松江路132巷20號1樓 | 王瓊玉 | 16777061 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-21) |
信旺投資股份有限公司 臺北市南港區南港路3段52號8樓 | 王瓊玉 | 70438899 | 核准設立 |
阿沙利砂石行 嘉義市西區竹圍里北鎮街111巷13號一樓 | 王瓊玉 | 78564118 | 撤銷 - 獨資 |
得雅農產品有限公司埔里分公司 南投縣埔里鎮同春二街六號 | 王瓊玉 | 80472641 | 廢止 |
信綱股份有限公司 高雄市鼓山區文忠路100號3樓 | 王瓊玉 | 81250344 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-25) |
辰亞商行 南投縣埔里鎮北安里同春二街10號 | 王瓊玉 | 81514394 | 核准設立 - 獨資 |
寶騰投資有限公司 新竹縣竹北市中崙里福興一路56號18樓之1 | 王瓊玉 | 83698030 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-30) |
京高企業社 登記地址: 臺北市士林區福港街267之4號6樓 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 01828387 | 撤銷 - 獨資 |
達鑫管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路132巷20號1樓 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 16777061 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-21) |
信旺投資股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段52號8樓 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 70438899 | 核准設立 |
阿沙利砂石行 登記地址: 嘉義市西區竹圍里北鎮街111巷13號一樓 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 78564118 | 撤銷 - 獨資 |
得雅農產品有限公司埔里分公司 登記地址: 南投縣埔里鎮同春二街六號 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 80472641 | 廢止 |
信綱股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區文忠路100號3樓 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 81250344 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-25) |
辰亞商行 登記地址: 南投縣埔里鎮北安里同春二街10號 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 81514394 | 核准設立 - 獨資 |
寶騰投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市中崙里福興一路56號18樓之1 | 負責人: 王瓊玉 | 統編: 83698030 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-30) |
[ 查詢所有 王瓊玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
|