賴正輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴正輝的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是夢想國股份有限公司, 統一編號是23607063.
根據名稱 夢想國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 夢想國 ...) | 開放時間: 每日08:30~17:00 | | 電話: 886-8-9854097 | 地址: 臺東縣961成功鎮基翬路74號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 電話: 03 4221866 | 公司地址: 桃園市,中壢區,延平路450號3樓 | 英文名稱: DREAM INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 所在地址: 瑞安路二段150號(大溪老街附近/觀音亭附近) | 管理單位: 歡樂夢想國際股份有限公司 | 申請單位: | 聯絡人: 管理部吳副理 | 辦公室電話: 0925-515-880 @ 街頭藝人展演空間資訊 |
| OID: 2.16.886.119.90026.102639 | 電話: 02-29144444 | 地址: 新北市新店區青山路158號1樓 | DN: o=DreamPex Education Studio 實現夢想國際教育文理短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 夢想國際投資有限公司 | 夢想高飛運動行銷有限公司 | 統一編號: 46468416 @ 董監事資料集 |
| 開放時間: 2024/09/26盛大開幕 | | 電話: 886-3-3656555#777 | 地址: 桃園市334八德區巧克力街177號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 每日08:30~17:00 | | 電話: 886-8-9854097 | 地址: 臺東縣961成功鎮基翬路74號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Dachun 大君(潘怡君) | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
電話: 03 4221866 | 公司地址: 桃園市,中壢區,延平路450號3樓 | 英文名稱: DREAM INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
所在地址: 瑞安路二段150號(大溪老街附近/觀音亭附近) | 管理單位: 歡樂夢想國際股份有限公司 | 申請單位: | 聯絡人: 管理部吳副理 | 辦公室電話: 0925-515-880 @ 街頭藝人展演空間資訊 |
OID: 2.16.886.119.90026.102639 | 電話: 02-29144444 | 地址: 新北市新店區青山路158號1樓 | DN: o=DreamPex Education Studio 實現夢想國際教育文理短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 夢想國際投資有限公司 | 夢想高飛運動行銷有限公司 | 統一編號: 46468416 @ 董監事資料集 |
開放時間: 2024/09/26盛大開幕 | | 電話: 886-3-3656555#777 | 地址: 桃園市334八德區巧克力街177號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 夢想國 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 綠川之聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 82769681 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 綠川之聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 82769681 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴正輝 ... ]
名稱 夢想國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 夢想國)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣夢想國際企業社 臺北市松山區復興北路453號1樓 | 陳育偉 | 31873417 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020020714) |
輕輕夢想國際企業社 高雄市前鎮區籬仔內路67巷15號1樓 | 林南風 | 38733433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460319000) |
夢想國際教育諮詢工作室 金門縣金城鎮民族路107號 | 許玲燕 | 41151945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014905) |
夢想國際企業有限公司 新北市板橋區新府路112號7樓 | 林家鴻 | 42612452 | 核准設立 |
新夢想國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 李仲翔 | 50903480 | 核准設立 |
時夢想國際事業有限公司 臺北市中山區吉林路218巷12號 | 余宗翰 | 52263003 | 核准設立 |
夢想國際實業股份有限公司 臺中市北區賴興里梅川西路四段228號 | 游勝賢 | 83277951 | 核准設立 |
加州夢想國際有限公司 臺南市安南區長溪路2段598巷66號1樓 | 梁雅筑 | 90416351 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-27) |
台灣夢想國際企業社 登記地址: 臺北市松山區復興北路453號1樓 | 負責人: 陳育偉 | 統編: 31873417 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020020714) |
輕輕夢想國際企業社 登記地址: 高雄市前鎮區籬仔內路67巷15號1樓 | 負責人: 林南風 | 統編: 38733433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460319000) |
夢想國際教育諮詢工作室 登記地址: 金門縣金城鎮民族路107號 | 負責人: 許玲燕 | 統編: 41151945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014905) |
夢想國際企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區新府路112號7樓 | 負責人: 林家鴻 | 統編: 42612452 | 核准設立 |
新夢想國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 負責人: 李仲翔 | 統編: 50903480 | 核准設立 |
時夢想國際事業有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路218巷12號 | 負責人: 余宗翰 | 統編: 52263003 | 核准設立 |
夢想國際實業股份有限公司 登記地址: 臺中市北區賴興里梅川西路四段228號 | 負責人: 游勝賢 | 統編: 83277951 | 核准設立 |
加州夢想國際有限公司 登記地址: 臺南市安南區長溪路2段598巷66號1樓 | 負責人: 梁雅筑 | 統編: 90416351 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-27) |
[ 查詢所有 夢想國 ... ]
姓名 賴正輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 賴正輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
賴正輝自營計程車行 臺北市大安區和平東路1段187之5號 | 賴正輝 | 09415888 | 核准設立 - 獨資 |
大明眼鏡鐘錶行 臺中市中區中正路344號一樓 | 賴正輝 | 52366731 | 歇業 - 獨資 |
賴正輝自營計程車行 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段187之5號 | 負責人: 賴正輝 | 統編: 09415888 | 核准設立 - 獨資 |
大明眼鏡鐘錶行 登記地址: 臺中市中區中正路344號一樓 | 負責人: 賴正輝 | 統編: 52366731 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|