鄭淑芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭淑芬的職稱是董事, 持有股份數是1000, 公司名稱是辛格瑪國際科技股份有限公司, 統一編號是23613987.
董監事資料集 資料集的 鄭淑芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭淑芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 辛格瑪國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23613987 |
[ 搜尋所有相關: 鄭淑芬 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23613987 | 電話號碼: 02-2918-5879 | 新北市新店區中興路2段196號6樓 |
統一編號: 23613987 | 電話號碼: 02-2918-5879 | 新北市新店區中興路2段196號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭淑芬 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市新店區中興路二段196號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市新店區中興路二段196號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 辛格瑪國際科技 ... ]
根據姓名 鄭淑芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭淑芬 ...) | 姓名: 鄭淑芬 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市北投區溫泉路81號8樓之1 @ 地政士開業資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 16985808 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段二三五巷十三號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 03-5339978 | 許可證起始日: 20130708 | 許可證終止日: 20150707 | 負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構地址: 新竹市東區民權路108巷9號1樓 | 終止營業日期: 20140401 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-86710158 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A10200094 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三峽區民生街85號4樓、83號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照C據點 |
姓名: 鄭淑芬 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市北投區溫泉路81號8樓之1 @ 地政士開業資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 16985808 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段二三五巷十三號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 03-5339978 | 許可證起始日: 20130708 | 許可證終止日: 20150707 | 負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構地址: 新竹市東區民權路108巷9號1樓 | 終止營業日期: 20140401 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-86710158 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A10200094 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三峽區民生街85號4樓、83號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2716106 | 機構負責人姓名: 鄭淑芬 | 機構代碼: A31200007 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區林森里12鄰忠孝路250號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 鄭淑芬 ... ]
名稱 辛格瑪國際科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辛格瑪國際科技)
辛格瑪國際科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路2段196號6樓 | 負責人: 高淑芬 | 統編: 23613987 | 核准設立 |
姓名 鄭淑芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭淑芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑芬肉商號 彰化縣芬園鄉社口村公共造產零售市場肉類攤六二號 | 鄭 淑 芬 | 05918108 | 歇業 - 獨資 |
淑鑫企業社 屏東縣林邊鄉水利村豊作路52號1樓 | 鄭淑芬 | 92415131 | 核准設立 - 獨資 |
芬鄉水果行 高雄市鳳山區二甲里林森路329巷40號1樓 | 郭鄭淑芬 | 36671869 | 歇業 - 獨資 |
宏昌汽車材料百貨行 臺北市中山區民生東路3段8號1樓 | 鄭淑芬 | 01217870 | 歇業 - 獨資 |
明宥行 新北市三重區溪尾街218巷46號4樓 | 鄭淑芬 | 01393138 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078125628) |
大峰汽車百貨材料 臺北市士林區文林路1段767號1樓 | 鄭淑芬 | 01829935 | 歇業 - 獨資 |
傑能環保清潔企業社 新竹縣新豐鄉松柏村泰安街178巷15號 | 鄭淑芬 | 02688770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070302535) |
文珊企業社 臺北市大安區建國南路2段177號1樓 | 鄭淑芬 | 05155501 | 歇業 - 獨資 |
淑芬肉商號 登記地址: 彰化縣芬園鄉社口村公共造產零售市場肉類攤六二號 | 負責人: 鄭 淑 芬 | 統編: 05918108 | 歇業 - 獨資 |
淑鑫企業社 登記地址: 屏東縣林邊鄉水利村豊作路52號1樓 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 92415131 | 核准設立 - 獨資 |
芬鄉水果行 登記地址: 高雄市鳳山區二甲里林森路329巷40號1樓 | 負責人: 郭鄭淑芬 | 統編: 36671869 | 歇業 - 獨資 |
宏昌汽車材料百貨行 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段8號1樓 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 01217870 | 歇業 - 獨資 |
明宥行 登記地址: 新北市三重區溪尾街218巷46號4樓 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 01393138 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078125628) |
大峰汽車百貨材料 登記地址: 臺北市士林區文林路1段767號1樓 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 01829935 | 歇業 - 獨資 |
傑能環保清潔企業社 登記地址: 新竹縣新豐鄉松柏村泰安街178巷15號 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 02688770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070302535) |
文珊企業社 登記地址: 臺北市大安區建國南路2段177號1樓 | 負責人: 鄭淑芬 | 統編: 05155501 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭淑芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|