劉美德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉美德的職稱是監察人, 持有股份數是45000, 公司名稱是國榮高科技股份有限公司, 統一編號是23615768.
無其他 國榮高科技 資料。
[ 搜尋所有 國榮高科技 ... ]
根據姓名 劉美德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉美德 ...) | (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 33600 | 所代表法人: | 華美精密工業股份有限公司 | 統一編號: 04574176 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1447000 | 所代表法人: | 美之城開發投資股份有限公司 | 統一編號: 22958857 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 基隆市中正區和平街118號 | 成立日期: 0890908 | 理事長: 劉美德 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺北市中山區南京東路2段132號4樓 | 成立日期: 1100219 | 理事長: 劉美德 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天實實業股份有限公司 | 統一編號: 20881220 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五合興業國際股份有限公司 | 統一編號: 61828474 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 33600 | 所代表法人: | 華美精密工業股份有限公司 | 統一編號: 04574176 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1447000 | 所代表法人: | 美之城開發投資股份有限公司 | 統一編號: 22958857 @ 董監事資料集 |
團體會址: 基隆市中正區和平街118號 | 成立日期: 0890908 | 理事長: 劉美德 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市中山區南京東路2段132號4樓 | 成立日期: 1100219 | 理事長: 劉美德 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天實實業股份有限公司 | 統一編號: 20881220 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五合興業國際股份有限公司 | 統一編號: 61828474 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉美德 ... ]
名稱 國榮高科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 國榮高科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國榮高科技股份有限公司 臺北市大安區信義路4段265巷8號3樓之1 | | 23615768 | 廢止 (文號: 2004-5-25 府建商字 第09313219600號) |
國榮高科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段265巷8號3樓之1 | 統編: 23615768 | 廢止 (文號: 2004-5-25 府建商字 第09313219600號) |
姓名 劉美德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 劉美德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥德不動產仲介企業社 臺南市永康區埔園里龍埔街471號1樓 | 劉美德 | 14993037 | 歇業 - 獨資 |
贊育國際股份有限公司 臺北市大安區信義路4段265巷8號3樓之1 | 劉美德 | 15802921 | 核准設立 |
全球龍鳳食品股份有限公司 新北市林口區自強一街69號(1樓) | 劉美德 | 90737712 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-12) |
祥德不動產仲介企業社 登記地址: 臺南市永康區埔園里龍埔街471號1樓 | 負責人: 劉美德 | 統編: 14993037 | 歇業 - 獨資 |
贊育國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段265巷8號3樓之1 | 負責人: 劉美德 | 統編: 15802921 | 核准設立 |
全球龍鳳食品股份有限公司 登記地址: 新北市林口區自強一街69號(1樓) | 負責人: 劉美德 | 統編: 90737712 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-12) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|