王騰漢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王騰漢的職稱是董事, 持有股份數是7247191, 所代表法人是順琪投資股份有限公司, 公司名稱是中達股份有限公司, 統一編號是23617359.
董監事資料集 資料集的 王騰漢 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王騰漢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7247191 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6713883 | 所代表法人: 勁達汽車股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7247191 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7247191 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6713883 | 所代表法人: 勁達汽車股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7247191 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 中達股份有限公司 | 統一編號: 23617359 |
[ 搜尋所有相關: 王騰漢 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 中達 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中達 ...) | (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 全天 | | 電話: 886-5-3621855 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-2562547 | 地址: 阿里山鄉達邦村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 地址: 404臺中市北區中達里中達街29號旁(中達球場) | 主管機關: 衛生福利部 | 臺中市 @ iTaiwan公共區域免費服務無線上網熱點 |
| 執行單位: 自行車中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 自行車暨健康科技關鍵技術開發與服務計畫 | 領域: 製造精進 | 技術規格: 踩踏功率量測平台規格如下: 1.馬達/減速機模組採用3KW減速比1:20之設計 2.大齒盤-後飛輪-馬達軸間採... | 潛力預估: 本技術可協助國內廠商在車架開發初期即能了解幾何布置對人體肌肉關節反應之影響,並能對消費者提供較佳的騎乘姿勢及更深層的服務體驗,進而在產業鏈中達到設計、開發與驗證皆在台灣完成的目地,使我國自行車產業保有... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)2202615 | 機構負責人姓名: 林清福 | 機構代碼: BF0800015 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區中達里中達街29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)2202615 | 機構負責人姓名: 林清福 | 機構代碼: BF0800015 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區中達里中達街29號 @ 長照C據點 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-5-3621855 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-2562547 | 地址: 阿里山鄉達邦村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
地址: 404臺中市北區中達里中達街29號旁(中達球場) | 主管機關: 衛生福利部 | 臺中市 @ iTaiwan公共區域免費服務無線上網熱點 |
執行單位: 自行車中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 自行車暨健康科技關鍵技術開發與服務計畫 | 領域: 製造精進 | 技術規格: 踩踏功率量測平台規格如下: 1.馬達/減速機模組採用3KW減速比1:20之設計 2.大齒盤-後飛輪-馬達軸間採... | 潛力預估: 本技術可協助國內廠商在車架開發初期即能了解幾何布置對人體肌肉關節反應之影響,並能對消費者提供較佳的騎乘姿勢及更深層的服務體驗,進而在產業鏈中達到設計、開發與驗證皆在台灣完成的目地,使我國自行車產業保有... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)2202615 | 機構負責人姓名: 林清福 | 機構代碼: BF0800015 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區中達里中達街29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)2202615 | 機構負責人姓名: 林清福 | 機構代碼: BF0800015 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區中達里中達街29號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 中達 ... ]
根據姓名 王騰漢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王騰漢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25272 | 所代表法人: 進美實業股份有限公司 | 馬自達企業股份有限公司 | 統一編號: 04282298 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15335355 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 進美實業股份有限公司 | 統一編號: 11636704 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6892870 | 所代表法人: 中達股份有限公司 | 順琪投資股份有限公司 | 統一編號: 13140193 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5582708 | 所代表法人: 勁順汽車股份有限公司 | 順鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 16138494 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18915769 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 順利通企業股份有限公司 | 統一編號: 16172653 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1543116 | 所代表法人: 勁順汽車股份有限公司 | 英業科技股份有限公司 | 統一編號: 16301740 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41825681 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 智聖投資股份有限公司 | 統一編號: 27892980 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2888605 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 利達租車股份有限公司 | 統一編號: 29040396 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25272 | 所代表法人: 進美實業股份有限公司 | 馬自達企業股份有限公司 | 統一編號: 04282298 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15335355 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 進美實業股份有限公司 | 統一編號: 11636704 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6892870 | 所代表法人: 中達股份有限公司 | 順琪投資股份有限公司 | 統一編號: 13140193 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5582708 | 所代表法人: 勁順汽車股份有限公司 | 順鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 16138494 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18915769 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 順利通企業股份有限公司 | 統一編號: 16172653 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1543116 | 所代表法人: 勁順汽車股份有限公司 | 英業科技股份有限公司 | 統一編號: 16301740 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41825681 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 智聖投資股份有限公司 | 統一編號: 27892980 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2888605 | 所代表法人: 馬自達企業股份有限公司 | 利達租車股份有限公司 | 統一編號: 29040396 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王騰漢 ... ]
名稱 中達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 中達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中達慶華南國際車業有限公司 臺中市烏日區三和里中山路三段239號 | 王陞凱 | 85049638 | 核准設立 |
中達事業有限公司 臺北市中山區中山北路3段26號8樓 | 黃盈叡 | 90334582 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-03) |
中達股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段33號2樓 | 王中和 | 23617359 | 核准設立 |
中達金屬實業社 花蓮縣玉里鎮國武里中正路80號 | 彭建中 | 41008131 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030108385) |
中達國際車業有限公司 臺中市烏日區三和里高鐵路一段5號1樓 | 陳麗珠 | 53869090 | 核准設立 |
中達交通有限公司 臺北市中正區汀州路2段164號1樓 | 呂德倫 | 04217902 | 核准設立 |
中達工程行 臺中市大肚區新興里沙田路二段132巷1弄90號1樓 | 廖國富 | 17776548 | 核准停業 - 獨資 |
中達國際有限公司 桃園市桃園區同安里中正路1082號10樓 | 楊財富 | 28952964 | 核准設立 |
中達慶華南國際車業有限公司 登記地址: 臺中市烏日區三和里中山路三段239號 | 負責人: 王陞凱 | 統編: 85049638 | 核准設立 |
中達事業有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段26號8樓 | 負責人: 黃盈叡 | 統編: 90334582 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-03) |
中達股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段33號2樓 | 負責人: 王中和 | 統編: 23617359 | 核准設立 |
中達金屬實業社 登記地址: 花蓮縣玉里鎮國武里中正路80號 | 負責人: 彭建中 | 統編: 41008131 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030108385) |
中達國際車業有限公司 登記地址: 臺中市烏日區三和里高鐵路一段5號1樓 | 負責人: 陳麗珠 | 統編: 53869090 | 核准設立 |
中達交通有限公司 登記地址: 臺北市中正區汀州路2段164號1樓 | 負責人: 呂德倫 | 統編: 04217902 | 核准設立 |
中達工程行 登記地址: 臺中市大肚區新興里沙田路二段132巷1弄90號1樓 | 負責人: 廖國富 | 統編: 17776548 | 核准停業 - 獨資 |
中達國際有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安里中正路1082號10樓 | 負責人: 楊財富 | 統編: 28952964 | 核准設立 |
[ 查詢所有 中達 ... ]
姓名 王騰漢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 王騰漢)
捷盈汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段33號3樓 | 負責人: 王騰漢 | 統編: 50776891 | 核准設立 |
歐吉汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段33號2樓 | 負責人: 王騰漢 | 統編: 83799987 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
|