劉緒倫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉緒倫的職稱是董事, 持有股份數是110000, 公司名稱是佳綸公共關係顧問股份有限公司, 統一編號是23621467.
董監事資料集 資料集的 劉緒倫 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉緒倫 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 769800 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 769800 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 統一編號: 23621467 |
[ 搜尋所有相關: 劉緒倫 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 到職日期: 0890407 | 統一編號: 23621467 |
公司名稱: 佳綸公共關係顧問股份有限公司 | 到職日期: 0890407 | 統一編號: 23621467 |
[ 搜尋所有相關: 劉緒倫 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據姓名 劉緒倫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉緒倫 ...) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: A10100049 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市信義區松隆路36號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區重慶南路1段43號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區重慶南路1段43號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2370-9191 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市信義區四維里虎林街74巷2號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2370-9191 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市信義區四維里虎林街74巷2號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: A10100049 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市信義區松隆路36號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區重慶南路1段43號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區重慶南路1段43號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2370-9191 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市信義區四維里虎林街74巷2號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2370-9191 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: BF0100002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市信義區四維里虎林街74巷2號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26815518 | 機構負責人姓名: 劉緒倫 | 機構代碼: 1R0200004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市板橋區崑崙里存德街29號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉緒倫 ... ]
名稱 佳綸公共關係顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佳綸公共關係顧問)
佳綸公共關係顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段245號4樓 | 負責人: 王端 | 統編: 23621467 | 核准設立 |
姓名 劉緒倫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 劉緒倫)
歐迪事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段88號16樓 | 負責人: 劉緒倫 | 統編: 13130809 | 核准設立 |
偉林開發股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段88號16樓 | 負責人: 劉緒倫 | 統編: 30857728 | 核准設立 |
新境界開發股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段20號10樓之4 | 負責人: 劉緒倫 | 統編: 52755696 | 核准設立 |
聯合醫管出版社 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段35號9樓 | 負責人: 劉緒倫 | 統編: 78504576 | 撤銷 - 獨資 |
佳程資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段88號16樓 | 負責人: 劉緒倫 | 統編: 97446112 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|