郭淑英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑英的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是傑出國際有限公司, 統一編號是23623248.
根據名稱 傑出國際 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 傑出國際 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 聯絡方式: 02-2698-2989 #03133 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220628 | 結束日期: 20220715 | 發起單位: 分機 03133 陳先生 | 主辦單位: 臺北市政府產業發展局 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑出國際文創有限公司 | 統一編號: 24765390 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
聯絡方式: 02-2698-2989 #03133 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220628 | 結束日期: 20220715 | 發起單位: 分機 03133 陳先生 | 主辦單位: 臺北市政府產業發展局 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑出國際文創有限公司 | 統一編號: 24765390 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 傑出國際 ... ]
根據姓名 郭淑英 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑英 ...) | 姓名: 郭淑英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2513522 | 臺南市北區北安路1段207號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 康立資訊股份有限公司 | 統一編號: 05135843 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 網富國際股份有限公司 | 統一編號: 25132422 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鴻將股份有限公司 | 統一編號: 84138325 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 晟贏實業股份有限公司 | 統一編號: 86421439 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 世興電腦有限公司 | 統一編號: 89452147 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 再為股份有限公司 | 統一編號: 97445747 @ 董監事資料集 |
姓名: 郭淑英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2513522 | 臺南市北區北安路1段207號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 康立資訊股份有限公司 | 統一編號: 05135843 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 網富國際股份有限公司 | 統一編號: 25132422 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鴻將股份有限公司 | 統一編號: 84138325 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 晟贏實業股份有限公司 | 統一編號: 86421439 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 世興電腦有限公司 | 統一編號: 89452147 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 再為股份有限公司 | 統一編號: 97445747 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭淑英 ... ]
名稱 傑出國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 傑出國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傑出國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段199之4號4樓 | 郭淑英 | 23623248 | 核准設立 |
傑出國際文創有限公司 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 凌偉倫 | 24765390 | 核准設立 |
傑出國際貿易有限公司 桃園市中壢區新街里元化路二二○號八樓 | | 84185918 | 撤銷 (089年04月21日 經89中字 第089663475號) |
傑出國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段199之4號4樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 23623248 | 核准設立 |
傑出國際文創有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 負責人: 凌偉倫 | 統編: 24765390 | 核准設立 |
傑出國際貿易有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新街里元化路二二○號八樓 | 統編: 84185918 | 撤銷 (089年04月21日 經89中字 第089663475號) |
姓名 郭淑英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭淑英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
十全通信有限公司 臺北市文山區木柵路2段84號1樓 | 郭淑英 | 16178642 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-09) |
十全電話器材行 新北市永和區中正路614號之1 | 郭淑英 | 19751473 | 歇業 - 獨資 |
健康享瘦創業顧問有限公司 臺北市內湖區內湖路3段60巷10弄1號 | 郭淑英 | 28487480 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-15) |
奇順有限公司 臺北市松山區嘉興街394號2樓 | 郭淑英 | 30847068 | 核准設立 |
麗弘食品行 桃園縣桃園市南華里南華街8鄰93巷21號1樓 | 郭淑英 | 43921239 | 歇業 - 獨資 |
商大商店 臺南市安南區溪墘里安寧路128號1樓 | 郭淑英 | 69927011 | 歇業 - 獨資 |
十大通信器材行 新北市三重區正義北路344號1樓 | 郭淑英 | 73781679 | 歇業 - 獨資 |
十全通信有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路2段84號1樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 16178642 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-09) |
十全電話器材行 登記地址: 新北市永和區中正路614號之1 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 19751473 | 歇業 - 獨資 |
健康享瘦創業顧問有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路3段60巷10弄1號 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 28487480 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-15) |
奇順有限公司 登記地址: 臺北市松山區嘉興街394號2樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 30847068 | 核准設立 |
麗弘食品行 登記地址: 桃園縣桃園市南華里南華街8鄰93巷21號1樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 43921239 | 歇業 - 獨資 |
商大商店 登記地址: 臺南市安南區溪墘里安寧路128號1樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 69927011 | 歇業 - 獨資 |
十大通信器材行 登記地址: 新北市三重區正義北路344號1樓 | 負責人: 郭淑英 | 統編: 73781679 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭淑英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
|