陳兩盛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳兩盛的職稱是董事, 持有股份數是1125, 公司名稱是藝展股份有限公司, 統一編號是23634097.
董監事資料集 資料集的 陳兩盛 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳兩盛 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1125 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1125 | 所代表法人: | 藝展股份有限公司 | 統一編號: 23634097 |
[ 搜尋所有相關: 陳兩盛 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23634097 | 電話號碼: 02-28911852 | 臺北市北投區珠海路22號3樓 |
統一編號: 23634097 | 電話號碼: 02-28911852 | 臺北市北投區珠海路22號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳兩盛 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 藝展 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藝展 ...) | 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 南投縣政府 | 指定登錄理由: 1.本建築物見證台灣近50年以來手工業興起、成長及轉型,為手工業研發幾級技術觀摩的重要展場。
2.呈現1970年代「現代主義」之建築風格,具時代性。其經歷921大地震的洗禮(位於近斷層)仍完整,具藝術... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/12/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/12/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 南投縣政府 | 指定登錄理由: 1.本建築物見證台灣近50年以來手工業興起、成長及轉型,為手工業研發幾級技術觀摩的重要展場。
2.呈現1970年代「現代主義」之建築風格,具時代性。其經歷921大地震的洗禮(位於近斷層)仍完整,具藝術... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/12/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/12/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 藝展 ... ]
無其他 陳兩盛 資料。
[ 搜尋所有 陳兩盛 ... ]
南庄鄉農會山胞民藝展售中心 | 地址: 苗栗縣南庄鄉中正路197號 | 電話: 037-824-156 |
南庄鄉農會山胞民藝展售中心 | 地址: 苗栗縣南庄鄉南庄中油加油站隔壁 | 電話: 037-824-155 |
藝展行 | 地址: 屏東縣長治鄉三和路1號 | 電話: 08-762-4287 |
藝展行 | 地址: 屏東縣內埔鄉中山路382號 | 電話: 08-799-1146 |
廣益陶藝展售中心 | 地址: 新北市鶯歌區尖山埔路49號 | 電話: 02-2679-4983 |
峰藝展覽裝潢設計 | 地址: 屏東縣新園鄉新吉段873號 | 電話: 08-868-3477 |
藝展室內裝修工程有限公司 | 地址: 台東縣台東市大孝路85號 | 電話: 089-352-318 |
藝展堆高機 | 地址: 苗栗縣頭份市顯會路175號之1 | 電話: 037-668-823 |
藝展企業行 | 地址: 高雄市楠梓區興西路53號 | 電話: 07-353-2286 |
藝展實業有限公司 | 地址: 台南市仁德區保安路一段37號 | 電話: 06-266-2076 |
名稱 藝展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 藝展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藝展國際文化事業有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段290號10樓 | 謝學堯 | 42597706 | 核准設立 |
藝展興業文創企業社 屏東縣屏東市公園里仁德路43巷3號C棟1樓 | 何濟如 | 88950954 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11122924500) |
台北國際藝展有限公司 臺北市大安區仁愛路3段28之4號1樓 | 張富全 | 83567847 | 核准設立 |
頂樓藝展交流企業社 臺北市中山區林森北路289號12樓 | 彭美蘭 | 88215792 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114108617) |
藝展工作坊 臺北市士林區士東路37號1樓 | 林悅如 | 99606070 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124101167) |
藝展東工作室 高雄市林園區港埔三路112巷4號1樓 | 黃騰億 | 25712977 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461938900) |
藝展興業美術器材社 高雄市苓雅區澄清路33巷54號 | 楊惟竹 | 69813896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061132300) |
藝展工程有限公司 桃園市龜山區大湖里12鄰文三一街11號3樓 | 陳仰鴻 | 90303835 | 核准設立 |
藝展國際文化事業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段290號10樓 | 負責人: 謝學堯 | 統編: 42597706 | 核准設立 |
藝展興業文創企業社 登記地址: 屏東縣屏東市公園里仁德路43巷3號C棟1樓 | 負責人: 何濟如 | 統編: 88950954 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11122924500) |
台北國際藝展有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路3段28之4號1樓 | 負責人: 張富全 | 統編: 83567847 | 核准設立 |
頂樓藝展交流企業社 登記地址: 臺北市中山區林森北路289號12樓 | 負責人: 彭美蘭 | 統編: 88215792 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114108617) |
藝展工作坊 登記地址: 臺北市士林區士東路37號1樓 | 負責人: 林悅如 | 統編: 99606070 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124101167) |
藝展東工作室 登記地址: 高雄市林園區港埔三路112巷4號1樓 | 負責人: 黃騰億 | 統編: 25712977 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461938900) |
藝展興業美術器材社 登記地址: 高雄市苓雅區澄清路33巷54號 | 負責人: 楊惟竹 | 統編: 69813896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061132300) |
藝展工程有限公司 登記地址: 桃園市龜山區大湖里12鄰文三一街11號3樓 | 負責人: 陳仰鴻 | 統編: 90303835 | 核准設立 |
[ 查詢所有 藝展 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|