李建成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李建成的職稱是董事長, 持有股份數是2910000, 公司名稱是領航建設股份有限公司, 統一編號是23638158.
董監事資料集 資料集的 李建成 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李建成 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 領航建設股份有限公司 | 統一編號: 23638158 |
[ 搜尋所有相關: 李建成 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 領航建設 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 領航建設 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 36000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 台灣領航資產投資股份有限公司 | 統一編號: 27923512 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 領航家投資興業股份有限公司 | 統一編號: 52717032 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 36000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 台灣領航資產投資股份有限公司 | 統一編號: 27923512 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 台灣領航資產投資股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 忠泰建設股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 忠泰建設股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 36000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 台灣領航資產投資股份有限公司 | 統一編號: 27923512 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 領航家投資興業股份有限公司 | 統一編號: 52717032 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 36000000 | 所代表法人: 領航建設股份有限公司 | 台灣領航資產投資股份有限公司 | 統一編號: 27923512 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 台灣領航資產投資股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 忠泰建設股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 忠泰建設股份有限公司 | 忠泰領航建設股份有限公司 | 統一編號: 90885826 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 領航建設 ... ]
根據姓名 李建成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李建成 ...) | 主事務所所在地: 106 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之1 | 董事長: 李正宗 | 設立許可日期: 1982/12/20 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 發放清寒學生獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| Tel: 886-939-188076 | Name: 日月潭李建成ホームステイ | Grade: | Serviceinfo: | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之1 | 董事長: 李正宗 | 設立許可日期: 1982/12/20 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 發放清寒學生獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
Tel: 886-939-188076 | Name: 日月潭李建成ホームステイ | Grade: | Serviceinfo: | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李建成 ... ]
名稱 領航建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 領航建設)
領航建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區民享街116巷1之1號1樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 23638158 | 核准設立 |
忠泰領航建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區市民大道3段178號8樓 | 負責人: 李彥良 | 統編: 90885826 | 核准設立 |
姓名 李建成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李建成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成昱企業社 宜蘭縣冬山鄉得安村梅花路849號一樓 | 李建成 | 26566017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900563) |
建成猪肉商號 高雄市三民區中都街69巷14號 | 李建成 | 75978493 | 核准設立 - 獨資 |
茂成工程行 新北市中和區新生街236之1號 | 李建成 | 26547878 | 廢止 (106年05月05日 字第 1068135500 號) - 獨資 |
兆基管理顧問股份有限公司 臺北市中山區建國北路3段92號7樓 | 李建成 | 53520016 | 核准設立 |
建成清潔企業行 基隆市暖暖區碇內里源遠路199巷1號5樓 | 李建成 | 30358856 | 歇業 - 獨資 |
兆基文教事業股份有限公司 臺北市中山區建國北路3段92之1號7樓 | 李建成 | 97545788 | 核准設立 |
建成商行 嘉義市西區港坪里永樂五街53號四樓三 | 李建成 | 09094289 | 歇業 - 獨資 |
建成的茶舖 雲林縣崙背鄉崙前村信義路85號一樓 | 李建成 | 80121419 | 核准設立 - 獨資 |
成昱企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉得安村梅花路849號一樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 26566017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900563) |
建成猪肉商號 登記地址: 高雄市三民區中都街69巷14號 | 負責人: 李建成 | 統編: 75978493 | 核准設立 - 獨資 |
茂成工程行 登記地址: 新北市中和區新生街236之1號 | 負責人: 李建成 | 統編: 26547878 | 廢止 (106年05月05日 字第 1068135500 號) - 獨資 |
兆基管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段92號7樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 53520016 | 核准設立 |
建成清潔企業行 登記地址: 基隆市暖暖區碇內里源遠路199巷1號5樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 30358856 | 歇業 - 獨資 |
兆基文教事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段92之1號7樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 97545788 | 核准設立 |
建成商行 登記地址: 嘉義市西區港坪里永樂五街53號四樓三 | 負責人: 李建成 | 統編: 09094289 | 歇業 - 獨資 |
建成的茶舖 登記地址: 雲林縣崙背鄉崙前村信義路85號一樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 80121419 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李建成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
|