楊錦惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊錦惠的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是鵬發建設股份有限公司, 統一編號是23663959.
無其他 鵬發建設 資料。
[ 搜尋所有 鵬發建設 ... ]
根據姓名 楊錦惠 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 楊錦惠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安惠國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 54635867 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 943000 | 所代表法人: | 智弘工業股份有限公司 | 統一編號: 27584415 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 堉帆企業有限公司 | 統一編號: 28133092 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 星堂企業有限公司 | 統一編號: 28167888 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 良御國際股份有限公司 | 統一編號: 80643504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安惠國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 54635867 @ 董監事資料集 |
(中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 943000 | 所代表法人: | 智弘工業股份有限公司 | 統一編號: 27584415 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 堉帆企業有限公司 | 統一編號: 28133092 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 星堂企業有限公司 | 統一編號: 28167888 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 良御國際股份有限公司 | 統一編號: 80643504 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊錦惠 ... ]
名稱 鵬發建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鵬發建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鵬發建設股份有限公司 高雄市苓雅區中正一路315號3樓之1 | | 23663959 | 解散 (文號: 2005-8-17 建二公字 第0940056549號) |
鵬發建設股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中正一路315號3樓之1 | 統編: 23663959 | 解散 (文號: 2005-8-17 建二公字 第0940056549號) |
姓名 楊錦惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊錦惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿惠冰店 新竹市北區金華里光華二街一七號一樓 | 楊錦惠 | 09826974 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100001043) |
安惠國際管理顧問有限公司 高雄市三民區教仁路69號1樓 | 楊錦惠 | 54635867 | 核准設立 |
一來一網資訊行 基隆市中山區德和里復興路一八二號一樓 | 楊錦惠 | 18307360 | 歇業 - 獨資 |
堉帆企業有限公司 高雄市大寮區中庄里德昌街70號 | 楊錦惠 | 28133092 | 核准設立 |
星堂企業有限公司 臺中市梧棲區福德里中華路二段260號1樓 | 楊錦惠 | 28167888 | 核准設立 |
維維美容指壓 嘉義縣朴子市永和里菜埔90號 | 楊錦惠 | 47855631 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069301444) |
海匯魚行 桃園市桃園區同安里新埔三街2巷5弄8號 | 楊錦惠 | 50566733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001750) |
恩軒國際有限公司 臺中市梧棲區福德里31鄰中華路2段260號1樓 | 楊錦惠 | 53072100 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-17) |
阿惠冰店 登記地址: 新竹市北區金華里光華二街一七號一樓 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 09826974 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100001043) |
安惠國際管理顧問有限公司 登記地址: 高雄市三民區教仁路69號1樓 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 54635867 | 核准設立 |
一來一網資訊行 登記地址: 基隆市中山區德和里復興路一八二號一樓 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 18307360 | 歇業 - 獨資 |
堉帆企業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區中庄里德昌街70號 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 28133092 | 核准設立 |
星堂企業有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區福德里中華路二段260號1樓 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 28167888 | 核准設立 |
維維美容指壓 登記地址: 嘉義縣朴子市永和里菜埔90號 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 47855631 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069301444) |
海匯魚行 登記地址: 桃園市桃園區同安里新埔三街2巷5弄8號 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 50566733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001750) |
恩軒國際有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區福德里31鄰中華路2段260號1樓 | 負責人: 楊錦惠 | 統編: 53072100 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-17) |
[ 查詢所有 楊錦惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
|