高振益
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名高振益的職稱是董事長, 持有股份數是800, 公司名稱是旭聚企業股份有限公司, 統一編號是23679869.
董監事資料集 資料集的 高振益 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 高振益 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10148 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4756 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10148 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4756 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23679869 | 電話號碼: 04-8528365 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 |
統一編號: 23679869 | 電話號碼: 04-8528365 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 高振益 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 高振益 ...) | 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段39-1號、39-2號 |
| 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段39-1號、39-2號 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1100326 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1100326 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 旭聚企業 ... ]
根據姓名 高振益 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 高振益 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 高振益 ... ]
名稱 旭聚企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 旭聚企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭聚企業股份有限公司 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 | 高振益 | 23679869 | 核准設立 |
旭聚企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 | 負責人: 高振益 | 統編: 23679869 | 核准設立 |
姓名 高振益 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 高振益)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏益明企業社 臺南市白河區永安里新厝子2號1樓 | 高振益 | 81486658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043258) |
樹益園小吃店 高雄市前金區成功一路409之1號1樓 | 高振益 | 38667258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461525400) |
嘉旺晨間食飲店 高雄市新興區達仁街111號1樓 | 高振益 | 10275843 | 歇業 - 獨資 |
綺啡企業社 高雄市前鎮區林森3路43號1樓 | 高振益 | 57947152 | 歇業 - 獨資 |
東聯工程行 雲林縣斗六市江厝里江厝路一00巷五弄五號二樓﹝僅供辦公室使用) | 高振益 | 15592191 | 核准停業 - 合夥 |
立行工程行 新北市深坑區北深路3段114號 | 高振益 | 29251672 | 歇業 - 獨資 |
日光之下科技有限公司 桃園市中壢區芝芭里民權路3段995巷10號1樓 | 高振益 | 54250784 | 解散 |
宏益明企業社 登記地址: 臺南市白河區永安里新厝子2號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 81486658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043258) |
樹益園小吃店 登記地址: 高雄市前金區成功一路409之1號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 38667258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461525400) |
嘉旺晨間食飲店 登記地址: 高雄市新興區達仁街111號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 10275843 | 歇業 - 獨資 |
綺啡企業社 登記地址: 高雄市前鎮區林森3路43號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 57947152 | 歇業 - 獨資 |
東聯工程行 登記地址: 雲林縣斗六市江厝里江厝路一00巷五弄五號二樓﹝僅供辦公室使用) | 負責人: 高振益 | 統編: 15592191 | 核准停業 - 合夥 |
立行工程行 登記地址: 新北市深坑區北深路3段114號 | 負責人: 高振益 | 統編: 29251672 | 歇業 - 獨資 |
日光之下科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區芝芭里民權路3段995巷10號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 54250784 | 解散 |
[ 查詢所有 高振益 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
|