張淑蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑蘭的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是英芳股份有限公司, 統一編號是23681507.
董監事資料集 資料集的 張淑蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張淑蘭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英芳股份有限公司 | 統一編號: 23681507 |
[ 搜尋所有相關: 張淑蘭 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 英芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 英芳 ...) | 黃景濬 | 宜蘭縣 | 場域: 政府機構 | 壯圍鄉生命紀念館建築右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鄭明英投資股份有限公司 | 統一編號: 94200749 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 22116906 | 電話號碼: 02-29288740 | 臺北市文山區忠順街1段26巷31號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: F-200092318-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市石門區石門里中央路9號-5 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品、322金屬家具 | 統一編號: 53915593 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里長興路三段137巷42號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 醫療院所住址: 新北市三重區龍門路161號 | 所屬縣市: 新北市 | 醫事機構代碼: 3531022815 @ 兒童衛教指導服務特約院所名單 |
| 電話: 02-29755521 | 醫事機構類別: 診所 | 給藥: V | 衛教: | 地址: 新北市三重區龍門路161號 @ 各縣市合約戒菸醫療院所 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 英芳健康實業有限公司 / | 處分機關: | 處分日期: 09 7 2016 12:00AM | 刊播日期: 08 10 2016 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規食品廣告資料集 |
黃景濬 | 宜蘭縣 | 場域: 政府機構 | 壯圍鄉生命紀念館建築右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鄭明英投資股份有限公司 | 統一編號: 94200749 @ 董監事資料集 |
統一編號: 22116906 | 電話號碼: 02-29288740 | 臺北市文山區忠順街1段26巷31號 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: F-200092318-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市石門區石門里中央路9號-5 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 220塑膠製品、322金屬家具 | 統一編號: 53915593 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里長興路三段137巷42號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
醫療院所住址: 新北市三重區龍門路161號 | 所屬縣市: 新北市 | 醫事機構代碼: 3531022815 @ 兒童衛教指導服務特約院所名單 |
電話: 02-29755521 | 醫事機構類別: 診所 | 給藥: V | 衛教: | 地址: 新北市三重區龍門路161號 @ 各縣市合約戒菸醫療院所 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 英芳健康實業有限公司 / | 處分機關: | 處分日期: 09 7 2016 12:00AM | 刊播日期: 08 10 2016 12:00AM | 刊播媒體: @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 英芳 ... ]
根據姓名 張淑蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑蘭 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 張淑蘭 ... ]
英芳飲食店 | 地址: 新北市石門區中央路 | 電話: 02-2638-1023 |
英芳健康實業有限公司 | 地址: 新北市板橋區雙十路二段6號之12,6樓C室 | 電話: 02-2251-1680 |
名稱 英芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 英芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彭英芳米店 臺北市松山區松山路200號 | 彭詹吉環 | 20640102 | 核准設立 - 獨資 |
英芳實業有限公司 臺北市文山區忠順街1段26巷31號 | 黃南屏 | 22116906 | 核准設立 |
英芳股份有限公司 臺北市大安區安和路1段127巷21號 | 陳一弘 | 23681507 | 核准設立 |
英芳號 新北市石門區中央路9號之5 | 楊素雲 | 37087252 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128171519) |
新英芳 臺南市中西區萬昌里府前路1段90巷71號1樓 | 郭貞宜 | 68816109 | 核准設立 - 獨資 |
英芳香料行 臺北市萬華區西園路2段121號1樓 | 張志宏 | 99629448 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064200474) |
英芳木材行 新北市汐止區八連路84號 | 廖英芳 | 33865764 | 核准設立 - 獨資 |
英芳青草行 嘉義縣朴子市順天里黎明路一O六號 | 王吳佩英 | 06333997 | 歇業 - 獨資 |
彭英芳米店 登記地址: 臺北市松山區松山路200號 | 負責人: 彭詹吉環 | 統編: 20640102 | 核准設立 - 獨資 |
英芳實業有限公司 登記地址: 臺北市文山區忠順街1段26巷31號 | 負責人: 黃南屏 | 統編: 22116906 | 核准設立 |
英芳股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段127巷21號 | 負責人: 陳一弘 | 統編: 23681507 | 核准設立 |
英芳號 登記地址: 新北市石門區中央路9號之5 | 負責人: 楊素雲 | 統編: 37087252 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128171519) |
新英芳 登記地址: 臺南市中西區萬昌里府前路1段90巷71號1樓 | 負責人: 郭貞宜 | 統編: 68816109 | 核准設立 - 獨資 |
英芳香料行 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段121號1樓 | 負責人: 張志宏 | 統編: 99629448 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064200474) |
英芳木材行 登記地址: 新北市汐止區八連路84號 | 負責人: 廖英芳 | 統編: 33865764 | 核准設立 - 獨資 |
英芳青草行 登記地址: 嘉義縣朴子市順天里黎明路一O六號 | 負責人: 王吳佩英 | 統編: 06333997 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 英芳 ... ]
姓名 張淑蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張淑蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕蘭實業有限公司 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 張淑蘭 | 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 張淑蘭 | 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 張淑蘭 | 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 張淑蘭 | 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 張淑蘭 | 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 張淑蘭 | 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 張淑蘭 | 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 張淑蘭 | 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
昕蘭實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 登記地址: 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 登記地址: 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 登記地址: 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張淑蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
|